JIŘÍ JUN - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Jun v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 6 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 10 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 30 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Jiri Jun bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
JIŘÍ JUN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Jiří Jun
Horní Slavkov |
Firmy: |
2. |
Jiří Jůn
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
Jiří Jun
Rakovník |
Živnost a firmy: |
4. |
Jiří Jůn
okres Pelhřimov |
Firmy: |
5. |
Jiří Jun
okres Praha-západ |
Firmy: |
6. |
Jiří Jun
okres Jindřichův Hradec |
Živnost a firmy: |
7. |
Jiří Jun
okres Praha-východ |
Živnost |
8. |
Jiří Jůn
Veselí nad Lužnicí |
Živnost |
9. |
Jiří Jůn
okres Klatovy |
Živnost |
10. |
Jiří Jůn
okres Třebíč |
Živnost |
11. |
Bc. Jiří Jun
Rozsochy |
Živnost |
12. |
Jiří Jun
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
13. |
Jiří Jůn
okres Klatovy |
Firmy: |
Detaily JIŘÍ JUN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jiří Jun , Horní Slavkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GAMA - STAV, s.r.o.
Dlouhá 635/7, 357 31 Horní Slavkov Zaniklý subjekt: 28.11.2017 |
14.9.2016 28.11.2017 |
|
GAMA - STAV, s.r.o.
Dlouhá 635/7, 357 31 Horní Slavkov Zaniklý subjekt: 28.11.2017 |
14.11.2008 14.9.2016 |
|
K V MALTOVINY s.r.o.
Sokolovská 264/32, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 20.3.2018 |
16.9.2016 20.3.2018 |
|
K V MALTOVINY s.r.o.
Sokolovská 264/32, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary Zaniklý subjekt: 20.3.2018 |
20.11.1995 16.9.2016 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
16.9.2016 | |
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
7.8.2006 16.9.2016 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
11.3.2002 7.8.2006 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
3.11.1999 11.3.2002 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
5.5.1999 11.12.2020 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
5.5.1999 16.9.2016 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
5.5.1999 3.11.1999 |
|
TJP s.r.o.
Sportovní 868, 357 31 Horní Slavkov |
5.5.1999 7.8.2006 |
Ing. Jiří Jun Horní Slavkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.1.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel TJP s.r.o. . |
16.9.2016 | Společník s vkladem TJP s.r.o. |
16.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel TJP s.r.o., zmenil adresu. |
2. Jiří Jůn , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Žárovická 1654
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1654 |
12.2.2009 9.4.2014 |
|
IzoSys, s.r.o.
Štúrova 22/11, Nedvězí, 779 00 Olomouc Zaniklý subjekt: 13.6.2015 |
1.12.2004 13.6.2015 |
|
IzoSys, s.r.o.
Štúrova 22/11, Nedvězí, 779 00 Olomouc Zaniklý subjekt: 13.6.2015 |
28.1.1998 1.12.2004 |
|
Myslivecký spolek Křešice u Čížové
Předotice 3, 397 01 Předotice |
18.3.2016 18.3.2021 |
|
Siplast - Icopal s.r.o. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 30.7.2012 |
7.11.2005 9.4.2010 |
|
Siplast - Icopal s.r.o. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 30.7.2012 |
7.5.2005 8.3.2006 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výstavba bytových a nebytových budov |
25.3.1991 |
3. Jiří Jun , Rakovník
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VONER, spol. s r.o.
Pod Nemocnicí 2173, Rakovník II, 269 01 Rakovník |
30.6.1998 23.3.1999 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
31.1.1996 |
4. Jiří Jůn , okres Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
UNIKOP, spol. s r.o.
Žižkova 640, 394 68 Žirovnice |
24.11.2016 | |
UNIKOP, spol. s r.o.
Žižkova 640, 394 68 Žirovnice |
15.12.2011 24.11.2016 |
|
UNIKOP, spol. s r.o.
Žižkova 640, 394 68 Žirovnice |
17.12.2010 15.12.2011 |
|
VHZ-MONTÁŽE, s.r.o.
Brno, Mírová 25, okres Brno-město, PSČ 618 00 |
26.11.2016 | |
VHZ-MONTÁŽE, s.r.o.
Brno, Mírová 25, okres Brno-město, PSČ 618 00 |
25.8.2011 26.11.2016 |
Jiří Jůn okres Pelhřimov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.11.2016 | Společník s vkladem VHZ-MONTÁŽE, s.r.o. |
26.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 55 000,-Kč (VHZ-MONTÁŽE, s.r.o.) |
26.11.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (VHZ-MONTÁŽE, s.r.o. ) |
5. Jiří Jun , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany
Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany |
1.6.2023 | |
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany
Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany |
10.1.2020 31.5.2023 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany
Pražská 709, 252 41 Dolní Břežany |
1.6.2017 9.1.2020 |
Jiří Jun okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany |
22.4.2024 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany |
28.1.2020 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 701,702,703,704,706,707,708,709, Dolní Břežany |
6. Jiří Jun , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
12.1.2018 | |
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
23.1.2013 | |
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
1.9.2014 12.1.2018 |
|
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
28.5.2014 1.9.2014 |
|
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
30.1.2013 28.5.2014 |
|
Bratři Júnové & synové s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
23.1.2013 12.1.2018 |
|
JAROSLAV DOBEŠ, s.r.o. v likvidaci
Cacovice 63/2, Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00 Brno |
25.2.2012 30.5.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
1.7.2010 |
Jiří Jun okres Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.1.2018 | Společník s vkladem Bratři Júnové & synové s.r.o. |
12.1.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Bratři Júnové & synové s.r.o., zmenil adresu. |
12.1.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Bratři Júnové & synové s.r.o.) |
7. Jiří Jun, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
23.2.1995 |
8. Jiří Jůn, Veselí nad Lužnicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba zámků a kování |
5.5.1995 |
9. Jiří Jůn, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Malířské a natěračské práce |
29.3.1996 |
10. Jiří Jůn, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava |
30.11.1998 |
11. Bc. Jiří Jun, Rozsochy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti Poradenství v oblasti řízení Reklamní činnosti Fotografické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
1.2.2009 |
12. Jiří Jun , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Slabce - v likvidaci
Slabce, okres Rakovník Zaniklý subjekt: 5.8.2023 |
23.8.1977 28.11.1990 |
13. Jiří Jůn , okres Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Obchodní družstvo Soběšice
Soběšice 163, 342 01 Soběšice |
2.4.1981 11.4.1986 |
Souhrnné informace ke jménu "JIŘÍ JUN"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JIŘÍ JUN – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JIŘÍ JUN?
Jméno JIŘÍ JUN je uvedeno v 10 společnostech.
Kolik osob se jménem JIŘÍ JUN je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem JIŘÍ JUN.