JIŘÍ NEPRAŠ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Nepras v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 13 existujících společnostech a má celkem 13 aktuálních záznamů a celkem 17 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jiri Nepras bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 10 různých osob.
JIŘÍ NEPRAŠ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Nepraš
Otrokovice |
Firmy: |
2. |
Jiří Nepraš
Choceň |
Firmy: |
3. |
Dr. Jiří Nepraš
okr. Příbram |
Firmy: |
4. |
Jiří Nepraš
Pelhřimov |
Živnost a firmy: |
5. |
Jiří Nepraš
okres Pelhřimov |
Firmy: |
6. |
Bc. JIŘÍ NEPRAŠ
Praha |
Firmy: |
7. |
Jiří Nepraš
okres Kolín |
Firmy: |
8. |
Jiří Nepraš
okres Kolín |
Firmy: |
9. |
Jiří Nepraš
Praha |
Živnost |
10. |
Jiří Nepraš
okres Benešov |
Živnost |
11. |
Jiří Nepraš
okres Kutná Hora |
Živnost |
12. |
Jiří Nepraš
okres Karviná |
Živnost |
13. |
Jiří Nepraš
okres Benešov |
Živnost |
14. |
Jiří Nepraš
Pečky |
Živnost |
15. |
Jiří Nepraš
Fryšták |
Živnost |
16. |
Jiří Nepraš
okres Benešov |
Živnost |
17. |
Jiří Nepraš
okres Uherské Hradiště |
Živnost |
18. |
Jiří Nepraš
okres Karlovy Vary |
Živnost |
19. |
Jiří Nepraš
Choceň |
Firmy: |
20. |
JUDr. Jiří Nepraš
Mníšek p. Brdy |
Firmy: |
21. |
Jiří Nepraš
Orlová |
Firmy: |
Detaily JIŘÍ NEPRAŠ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Nepraš , Otrokovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
11.9.2014 | |
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
4.6.1998 | |
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
16.5.2003 11.9.2014 |
|
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
3.4.2002 16.5.2003 |
|
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
4.6.1998 11.9.2014 |
|
Klimacar, s.r.o.
SNP 1181, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice |
4.6.1998 3.4.2002 |
Jiří Nepraš Otrokovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.9.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Klimcar, s.r.o., zmenil adresu. |
11.9.2014 | Společník s vkladem Klimacar, s.r.o. |
11.9.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 53 000,-Kč, splaceno: 53000 %, podíl: 50 % (Klimacar, s.r.o.) |
2. Jiří Nepraš , Choceň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HC Spartak Choceň, z.s.
U Koupaliště 1281, 565 01 Choceň |
21.3.2023 | |
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
26.10.2022 | |
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
30.1.2020 25.10.2022 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
12.9.2013 12.9.2018 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
4.6.2009 12.9.2013 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
1.12.2005 28.8.2008 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni
náměstí Svobody 1193, 565 01 Choceň |
17.10.2002 17.10.2005 |
|
ZO OS KOVO C.I.E.B. Kahovec
Dělnická 53, 561 12 Brandýs nad Orlicí |
31.3.2023 | |
ZO OS KOVO C.I.E.B. Kahovec
Dělnická 53, 561 12 Brandýs nad Orlicí |
6.11.2019 30.3.2023 |
Jiří Nepraš Choceň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.5.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva HC Spartak Choceň, z.s. |
17.12.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni |
17.12.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům č.p. 1192,1193 v Chocni (vymazáno) |
3. Dr. Jiří Nepraš , okr. Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Akciová společnost pro prodej valivých ložisek
U měšťanského pivovaru 1417/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
12.5.1969 |
Dr. Jiří Nepraš okr. Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.5.1969 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Akciová společnost pro prodej valivých ložisek |
4. Jiří Nepraš , Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MGC Dragon Pelhřimov, z.s. v likvidaci
Cholossiova 912, 393 01 Pelhřimov |
12.12.2014 | |
TJ Start Nový Rychnov, z.s.
Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov |
12.3.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
10.6.1991
Zaniklý subjekt: 29.3.2023 |
Jiří Nepraš Pelhřimov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.4.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva TJ Start Nový Rychnov, z.s. |
11.2.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva MGC DRAGON PELHŘIMOV |
5. Jiří Nepraš , okres Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MGC Dragon Pelhřimov, z.s. v likvidaci
Cholossiova 912, 393 01 Pelhřimov |
12.12.2014 |
Jiří Nepraš okres Pelhřimov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.2.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva MGC DRAGON PELHŘIMOV |
6. Bc. JIŘÍ NEPRAŠ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Brikon Construction Services s.r.o.
Štěpařská 1098/22, Hlubočepy, 152 00 Praha |
19.12.2022 | |
Brikon Construction Services s.r.o.
Štěpařská 1098/22, Hlubočepy, 152 00 Praha |
19.12.2022 |
Bc. JIŘÍ NEPRAŠ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.12.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Brikon Construction Services s.r.o.) |
19.12.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 250 000,-Kč, podíl: 50 % (Brikon Construction Services s.r.o.) |
7. Jiří Nepraš , okres Kolín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecké sdružení Vitice, z.s.
Vitice 22, 281 06 Vitice |
3.3.2023 |
Jiří Nepraš okres Kolín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.5.2023 |
8. Jiří Nepraš , okres Kolín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Jestřabí Lhota
Kubelíkova 189, 280 02 Ovčáry |
12.5.2023 |
Jiří Nepraš okres Kolín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.7.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Jestřabí Lhota |
9. Jiří Nepraš, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
4.3.2013 |
10. Jiří Nepraš, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Truhlářské práce |
26.2.2016 |
11. Jiří Nepraš, okres Kutná Hora
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Silniční nákladní doprava |
1.2.2017 |
12. Jiří Nepraš, okres Karviná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
22.5.2023 |
13. Jiří Nepraš, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní kompletační a dokončovací práce Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
16.6.1993 |
14. Jiří Nepraš, Pečky
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti požární ochrany |
26.4.1995 |
15. Jiří Nepraš, Fryšták
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Malířské a natěračské práce |
14.8.1995 |
16. Jiří Nepraš, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů Výstavba bytových a nebytových budov |
29.7.1998 |
17. Jiří Nepraš, okres Uherské Hradiště
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních elektrických zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Činnosti v oblasti informačních technologií Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Reklamní činnosti Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
20.12.2010 |
18. Jiří Nepraš, okres Karlovy Vary
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
27.2.2012 |
19. Jiří Nepraš , Choceň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1415 v Chocni
Pod Vinicí 1415, 565 01 Choceň |
26.4.2016 25.4.2021 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1415 v Chocni
Pod Vinicí 1415, 565 01 Choceň |
25.4.2013 25.4.2016 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1415 v Chocni
Pod Vinicí 1415, 565 01 Choceň |
16.10.2009 16.10.2012 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1415 v Chocni
Pod Vinicí 1415, 565 01 Choceň |
1.10.2005 16.10.2009 |
|
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1415 v Chocni
Pod Vinicí 1415, 565 01 Choceň |
30.9.2002 30.9.2005 |
20. JUDr. Jiří Nepraš , Mníšek p. Brdy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SKF CZ, a.s.
Dělnická 1628/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
6.12.1968 21.2.1996 |
21. Jiří Nepraš , Orlová
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ZO OS KOVO Trestles
Dětmarovice 1168, 735 71 Dětmarovice |
30.11.2021 2.5.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "JIŘÍ NEPRAŠ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JIŘÍ NEPRAŠ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JIŘÍ NEPRAŠ?
Jméno JIŘÍ NEPRAŠ je uvedeno v 13 společnostech.
Kolik osob se jménem JIŘÍ NEPRAŠ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 11 osoby jménem JIŘÍ NEPRAŠ.