Jiří Pfauser - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Pfauser v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 6 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jiri Pfauser bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
Jiří Pfauser - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Pfauser
okres Jindřichův Hradec |
Firmy: |
2. |
Jiří Pfauser
okres České Budějovice |
Živnost |
3. |
Jiří Pfauser
okres Jindřichův Hradec |
Živnost |
4. |
Jiří Pfauser
Tuchořice |
Živnost |
5. |
Ing. Jiří Pfauser
Česká republika |
Živnost |
6. |
Jiří Pfauser
okres Jindřichův Hradec |
Živnost |
7. |
Jiří Pfauser
Jindřichův Hradec |
Firmy: |
8. |
Jiří Pfauser Jitka Pfauserová
Praha |
Firmy: |
9. |
Jiří Pfauser
Praha |
Firmy: |
Detaily Jiří Pfauser - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Pfauser , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Nová Včelnice 58, 378 42 Nová Včelnice |
3.7.2020 | |
Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Nová Včelnice 58, 378 42 Nová Včelnice |
3.7.2020 2.9.2021 |
|
Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Nová Včelnice 58, 378 42 Nová Včelnice |
21.5.2015 18.8.2020 |
Jiří Pfauser okres Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.9.2021 | Člen dozorčí rady Zemědělské družstvo Nová Včelnice |
2.9.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Zemědělské družstvo Nová Včelnice |
18.8.2020 | Člen dozorčí rady Zemědělské družstvo Nová Včelnice |
2. Jiří Pfauser, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ubytování Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní úklidové činnosti Univerzální administrativní činnosti Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Velkoobchod a maloobchod |
23.7.2014 |
3. Jiří Pfauser, okres Jindřichův Hradec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba strojů a zařízení j. n. Příprava staveniště Velkoobchod a maloobchod |
29.6.2022 |
4. Jiří Pfauser, Tuchořice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Pokrývačské práce |
23.10.1991 |
5. Ing. Jiří Pfauser, Česká republika
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Inženýrské činnosti a související technické poradenství Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní vzdělávání Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
5.11.1992 |
6. Jiří Pfauser, okres Jindřichův Hradec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
2.2.1998 |
7. Jiří Pfauser , Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Nová Včelnice
Nová Včelnice 58, 378 42 Nová Včelnice |
16.1.2002 16.5.2005 |
8. Jiří Pfauser Jitka Pfauserová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Jílovská 1153 spol. s r.o. v likvidaci
Jílovská 1153/47, Braník, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 2.1.2020 |
6.5.1998 23.1.2017 |
|
Jílovská 1153 spol. s r.o. v likvidaci
Jílovská 1153/47, Braník, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 2.1.2020 |
2.7.1996 6.5.1998 |
9. Jiří Pfauser , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Jílovská 1153 spol. s r.o. v likvidaci
Jílovská 1153/47, Braník, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 2.1.2020 |
23.1.2017 2.1.2020 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Pfauser"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Pfauser – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Pfauser?
Jméno Jiří Pfauser je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Pfauser je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Jiří Pfauser.