Jitka Hůrková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jitka Hurkova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jitka Hurkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jitka Hůrková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jitka Hůrková
Beroun |
Živnost a firmy: |
2. |
Jitka Hůrková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
Detaily Jitka Hůrková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jitka Hůrková , Beroun
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 74, Beroun 2
Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
8.9.2019 1.3.2020 |
|
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 74, Beroun 2
Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
15.2.2007 5.2.2020 |
|
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 74, Beroun 2
Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
15.2.2007 21.6.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek Tyršova 74, Beroun 2
Tyršova 74, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
25.9.2001 25.9.2006 |
|
SPORT CENTRUM PROSPORT s.r.o.
U Stadionu 157, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
16.8.2022 | |
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Beroun
Na Parkáně 111, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
10.3.2023 | |
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s.
Tyršova 85, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
23.6.2021 26.4.2023 |
|
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s.
Tyršova 85, Beroun-Město, 266 01 Beroun |
27.3.2019 23.6.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Příprava staveniště Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti |
1.6.2010 |
Jitka Hůrková Beroun - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.8.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Beroun |
6.6.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s. |
16.8.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SPORT CENTRUM PROSPORT s.r.o.) |
2. Jitka Hůrková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Velkoobchod a maloobchod |
22.1.1996 |
Souhrnné informace ke jménu "Jitka Hůrková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jitka Hůrková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jitka Hůrková?
Jméno Jitka Hůrková je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Jitka Hůrková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Jitka Hůrková.