JOSEF ŠOLTES - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Josef Soltes v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Josef Soltes bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
JOSEF ŠOLTES - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Josef Šoltés
Rosice |
Živnost a firmy: |
2. |
JOSEF ŠOLTES
okres Hradec Králové |
Živnost a firmy: |
3. |
Josef Šoltés
okres Nymburk |
Živnost |
4. |
Josef Šoltés
okres Brno-venkov |
Živnost |
Detaily JOSEF ŠOLTES - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Josef Šoltés , Rosice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice
Rosice u Brna, Husova čtvrť 1079, PSČ 66501 |
20.6.2021 | |
Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice
Rosice u Brna, Husova čtvrť 1079, PSČ 66501 |
13.7.2018 19.6.2021 |
|
Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice
Rosice u Brna, Husova čtvrť 1079, PSČ 66501 |
18.2.2013 18.2.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice
Rosice u Brna, Husova čtvrť 1079, PSČ 66501 |
11.6.2007 18.2.2013 |
|
Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice
Rosice u Brna, Husova čtvrť 1079, PSČ 66501 |
4.12.2000 4.12.2002 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství Truhlářské práce |
1.5.1990 |
Josef Šoltés Rosice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice |
14.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice (vymazáno) |
8.9.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Husova 1079,1080, Rosice |
2. JOSEF ŠOLTES , okres Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GIGAsolar s.r.o.
Zaječice 335, 538 35 Zaječice |
21.3.2024 | |
K-miin s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
22.2.2024 | |
K-miin s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
22.2.2024 | |
SOLAVOLT s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
9.9.2024 | |
Traeictio s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
1.8.2018 | |
Traeictio s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
21.10.2016 | |
Traeictio s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
21.10.2016 1.8.2018 |
|
Traeictio s.r.o.
K Nákli 1048, 538 03 Heřmanův Městec |
21.10.2016 1.8.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Překladatelské a tlumočnické činnosti |
1.4.2009 |
JOSEF ŠOLTES okres Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.9.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SOLAVOLT s.r.o.) |
21.3.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 10 % (GIGAsolar s.r.o.) |
22.2.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1,-Kč, podíl: 100 % (K-miin s.r.o.) |
3. Josef Šoltés, okres Nymburk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Velkoobchod a maloobchod |
17.6.2003 |
4. Josef Šoltés, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba nábytku Velkoobchod a maloobchod |
1.1.2010 |
Souhrnné informace ke jménu "JOSEF ŠOLTES"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JOSEF ŠOLTES – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JOSEF ŠOLTES?
Jméno JOSEF ŠOLTES je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem JOSEF ŠOLTES je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem JOSEF ŠOLTES.