Kamila Tatterová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Kamila Tatterova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 17 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Kamila Tatterova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Kamila Tatterová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Kamila Tatterová
Praha |
Firmy: |
2. |
Kamila Tatterová
okres Praha-východ |
Podnikatel fyz. osoba |
Detaily Kamila Tatterová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Kamila Tatterová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JAKA společnost s ručením omezeným
U krčské vodárny 337/23, Krč, 140 00 Praha |
20.9.1991 3.12.1991 |
|
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Na žertvách 1221/16, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
23.8.2002 16.7.2004 |
|
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Na žertvách 1221/16, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
25.6.1992 23.8.2002 |
|
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Na žertvách 1221/16, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
25.6.1992 23.8.2002 |
|
Jakostní a technologické centrum, s.r.o.
Na žertvách 1221/16, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
25.6.1992 2.6.2004 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
20.6.2011 | |
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
20.6.2011 21.10.2013 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
26.6.2007 25.11.2011 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
30.7.1997 11.9.2002 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
30.7.1997 26.6.2007 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
28.11.1995 15.1.1998 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
28.11.1994 28.11.1995 |
|
JH markt, a.s.
Schwaigrova 547, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec |
6.4.1994 28.11.1994 |
|
OD - INVEST s. s r. o.
Jilemnického 183, 562 01 Ústí nad Orlicí |
23.10.2013 | |
OD - INVEST s. s r. o.
Jilemnického 183, 562 01 Ústí nad Orlicí |
23.10.2013 | |
OD - INVEST s. s r. o.
Jilemnického 183, 562 01 Ústí nad Orlicí |
12.1.1993 23.10.2013 |
|
OD - INVEST s. s r. o.
Jilemnického 183, 562 01 Ústí nad Orlicí |
12.1.1993 23.10.2013 |
|
ODAS N markt, a. s. v likvidaci
Karlovo náměstí 1999, 547 01 Náchod Zaniklý subjekt: 25.8.2017 |
20.12.1993 9.2.1995 |
|
Vrážská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci
Otavská 1796, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek Zaniklý subjekt: 28.12.2016 |
16.8.1999 24.9.2002 |
|
Vrážská obchodní, spol. s r.o. v likvidaci
Otavská 1796, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek Zaniklý subjekt: 28.12.2016 |
16.8.1999 1.8.2002 |
Kamila Tatterová Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.10.2013 | Společník s vkladem OD - INVEST s. s r. o. |
23.10.2013 | Člen statutárního orgánu OD - INVEST s. s r. o. |
23.10.2013 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč, splaceno: 25000 % (OD - INVEST s. s r. o.) |
2. Kamila Tatterová, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba elektřiny |
17.7.1990 |
Souhrnné informace ke jménu "Kamila Tatterová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Kamila Tatterová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Kamila Tatterová?
Jméno Kamila Tatterová je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Kamila Tatterová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Kamila Tatterová.