Karel Ocelka - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Karel Ocelka v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Karel Ocelka není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Karel Ocelka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Mgr. Karel Ocelka
Brno |
Živnost a firmy: |
Detaily Karel Ocelka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Mgr. Karel Ocelka , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
NANO Advanced s.r.o.
Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno |
16.9.2016 29.9.2021 |
|
NANO Advanced s.r.o.
Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno |
24.7.2012 16.9.2016 |
|
NANO Advanced s.r.o.
Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno |
1.6.2012 16.9.2016 |
|
NANO Advanced s.r.o.
Jakubské náměstí 580/4, Brno-město, 602 00 Brno |
1.6.2012 24.9.2021 |
|
OCELMAT s.r.o.
Příkop 27/2a, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
14.9.2016 | |
OCELMAT s.r.o.
Příkop 27/2a, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
9.10.2007 | |
OCELMAT s.r.o.
Příkop 27/2a, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
9.10.2007 14.9.2016 |
|
OCELMAT s.r.o.
Příkop 27/2a, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
9.10.2007 14.9.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Malířské a natěračské práce Ostatní specializované stavební činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod |
31.3.1995 |
Mgr. Karel Ocelka Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.9.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (NANO Advanced s.r.o. ) |
29.9.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BUFIK s.r.o. . |
16.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel BUFIK s.r.o., zmenil adresu. |
Souhrnné informace ke jménu "Karel Ocelka"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Karel Ocelka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Karel Ocelka?
Jméno Karel Ocelka je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Karel Ocelka je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Karel Ocelka.