Kateřina Chovancová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Katerina Chovancova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 23 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Katerina Chovancova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 7 různých osob.
Kateřina Chovancová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Kateřina Šimčíková
Valašské Meziříčí |
Živnost a firmy: |
2. |
Kateřina Chovancová
Zlín |
Firmy: |
3. |
Kateřina Chovancová
Hradec nad Moravicí |
Firmy: |
4. |
Kateřina Chovancová
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
5. |
Kateřina Chovancová
okres Brno-město |
Živnost |
6. |
Kateřina Chovancová
okres Praha-západ |
Živnost |
7. |
Kateřina Chovancová
okres Sokolov |
Živnost |
8. |
Kateřina Chovancová
|
Živnost |
9. |
Bc. Kateřina Chovancová
|
Živnost |
10. |
Kateřina Chovancová
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
11. |
Kateřina Chovancová
Praha |
Firmy: |
Detaily Kateřina Chovancová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Kateřina Šimčíková , Valašské Meziříčí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BESTCARS Trade s.r.o. v likvidaci
Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.1.2023 |
4.10.2010 30.4.2013 |
|
BESTCARS Trade s.r.o. v likvidaci
Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.1.2023 |
4.10.2010 9.10.2013 |
|
Export Import Group s.r.o. v likvidaci
Kostelní 17, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun Zaniklý subjekt: 21.4.2015 |
7.12.2010 21.4.2015 |
|
Export Import Group s.r.o. v likvidaci
Kostelní 17, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun Zaniklý subjekt: 21.4.2015 |
7.12.2010 21.4.2015 |
|
Heldar Invest s.r.o.
Nad spádem 206/9, Podolí, 147 00 Praha |
14.4.2015 4.9.2018 |
|
Heldar Invest s.r.o.
Nad spádem 206/9, Podolí, 147 00 Praha |
24.11.2011 14.4.2015 |
|
Heldar Invest s.r.o.
Nad spádem 206/9, Podolí, 147 00 Praha |
31.7.2011 14.4.2015 |
|
Heldar Invest s.r.o.
Nad spádem 206/9, Podolí, 147 00 Praha |
31.7.2011 24.4.2018 |
|
Kentavr corp., s.r.o.
Lužická 1699/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
2.8.2005 8.2.2007 |
|
Kentavr corp., s.r.o.
Lužická 1699/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
2.8.2005 8.2.2007 |
|
Polar Bohemia, s.r.o. v likvidaci
Novovysočanská 502/14, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 12.9.2022 |
10.2.2009 7.10.2013 |
|
Polar Bohemia, s.r.o. v likvidaci
Novovysočanská 502/14, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 12.9.2022 |
2.2.2009 1.8.2013 |
|
TRAILSOFT s.r.o.
Novovysočanská 502/14, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
9.11.2016 | |
TRAILSOFT s.r.o.
Novovysočanská 502/14, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
9.11.2016 10.7.2019 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
10.7.2019 | |
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.10.2010 | |
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.4.2016 10.7.2019 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.8.2015 14.4.2016 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.10.2010 14.8.2015 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.10.2010 10.7.2019 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.10.2010 14.4.2016 |
|
World Export Company s.r.o.
Revoluční 1403/28, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.10.2010 14.8.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
31.5.2000 |
Kateřina Šimčíková Valašské Meziříčí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (TRAILSOFT s.r.o.) |
10.7.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (World Export Company s.r.o.) |
10.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (World Export Company s.r.o.) |
2. Kateřina Chovancová , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KaVe plast, s.r.o.
Jarolímkovo náměstí 156, Malenovice, 763 02 Zlín |
20.10.2015 | |
KaVe plast, s.r.o.
Jarolímkovo náměstí 156, Malenovice, 763 02 Zlín |
6.9.2012 | |
KaVe plast, s.r.o.
Jarolímkovo náměstí 156, Malenovice, 763 02 Zlín |
21.7.2014 20.10.2015 |
|
KaVe plast, s.r.o.
Jarolímkovo náměstí 156, Malenovice, 763 02 Zlín |
1.10.2012 21.7.2014 |
|
KaVe plast, s.r.o.
Jarolímkovo náměstí 156, Malenovice, 763 02 Zlín |
6.9.2012 20.10.2015 |
Kateřina Chovancová Zlín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.10.2015 | Společník s vkladem KaVe plast, s.r.o. |
20.10.2015 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel GELCAPS s.r.o., zmenil adresu. |
20.10.2015 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, splaceno: 50000 %, podíl: 50 % (KaVe plast, s.r.o.) |
3. Kateřina Chovancová , Hradec nad Moravicí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VIAVIS a.s.
Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
3.7.2019 |
Kateřina Chovancová Hradec nad Moravicí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.9.2019 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady VIAVIS a.s. |
4. Kateřina Chovancová, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Ubytování Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Činnosti cestovních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
10.7.2013 |
5. Kateřina Chovancová, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Chov zvířat pro zájmový chov Výroba průmyslových krmiv Velkoobchod, kromě motorových vozidel Maloobchod, kromě motorových vozidel Činnosti v oblasti informačních technologií Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání |
17.2.2017 |
6. Kateřina Chovancová, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní ubytování Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Činnosti cestovních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti Provozování sportovních zařízení |
31.7.2017 |
7. Kateřina Chovancová, okres Sokolov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Univerzální administrativní činnosti |
3.5.2019 |
8. Kateřina Chovancová,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod |
31.1.2022 |
9. Bc. Kateřina Chovancová,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Informační a komunikační činnosti |
1.9.2024 |
10. Kateřina Chovancová, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur Podpůrné činnosti pro scénická umění |
14.9.2011 |
11. Kateřina Chovancová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadace Nova v likvidaci
Kříženeckého náměstí 1078/5A, Hlubočepy, 152 00 Praha Zaniklý subjekt: 23.1.2023 |
17.10.2012 8.3.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "Kateřina Chovancová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Kateřina Chovancová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Kateřina Chovancová?
Jméno Kateřina Chovancová je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Kateřina Chovancová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Kateřina Chovancová.