KATEŘINA HEJZLAROVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Katerina Hejzlarova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 11 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Katerina Hejzlarova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
KATEŘINA HEJZLAROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. KATEŘINA HEJZLAROVÁ
Praha |
Firmy: |
2. |
Mgr. KATEŘINA HEJZLAROVÁ
Nové Město nad Metují |
Firmy: |
3. |
Kateřina Hejzlarová
okres Hradec Králové |
Živnost |
4. |
Kateřina Hejzlarová
Ostrava |
Živnost |
5. |
Kateřina Hejzlarová
okres Hradec Králové |
Živnost |
6. |
Kateřina Hejzlarová
okres Náchod |
Živnost |
Detaily KATEŘINA HEJZLAROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. KATEŘINA HEJZLAROVÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadační fond Patria
Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha |
31.10.2020 22.6.2021 |
|
Nadační fond Patria
Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha |
30.10.2015 30.10.2020 |
|
Nadační fond Patria
Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha |
30.10.2015 14.12.2015 |
|
Nadační fond Patria
Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha |
30.10.2015 4.9.2019 |
|
Patria Corporate Finance, a.s.
Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha |
1.1.2015 11.10.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek, Nad Přehradou 619, Praha 10
Nad přehradou 619, Horní Měcholupy, 109 00 Praha |
18.3.2015 31.5.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek, Nad Přehradou 619, Praha 10
Nad přehradou 619, Horní Měcholupy, 109 00 Praha |
18.3.2015 12.9.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek, Nad Přehradou 619, Praha 10
Nad přehradou 619, Horní Měcholupy, 109 00 Praha |
19.3.2013 18.3.2015 |
|
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.12.2021 | |
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.12.2021 1.4.2022 |
|
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.12.2021 10.3.2023 |
Ing. KATEŘINA HEJZLAROVÁ Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.3.2023 | Člen představenstva, místopředseda Winstor investiční společnost a.s. , zmenil adresu |
10.3.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, místopředseda Winstor investiční společnost a.s. |
1.4.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, místopředseda Winstor investiční společnost a.s. |
2. Mgr. KATEŘINA HEJZLAROVÁ , Nové Město nad Metují
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
Pod Lipami 459, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují |
12.12.2019 | |
Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s.
Pod Lipami 459, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují |
3.10.2018 12.12.2019 |
Mgr. KATEŘINA HEJZLAROVÁ Nové Město nad Metují - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.8.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. |
19.8.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. |
14.11.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. |
3. Kateřina Hejzlarová, okres Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Specializované návrhářské činnosti |
2.3.2020 |
4. Kateřina Hejzlarová, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
5.8.1991 |
5. Kateřina Hejzlarová, okres Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti Činnosti cestovních agentur Univerzální administrativní činnosti |
8.12.1999 |
6. Kateřina Hejzlarová, okres Náchod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání |
3.3.2008 |
Souhrnné informace ke jménu "KATEŘINA HEJZLAROVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu KATEŘINA HEJZLAROVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno KATEŘINA HEJZLAROVÁ?
Jméno KATEŘINA HEJZLAROVÁ je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem KATEŘINA HEJZLAROVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem KATEŘINA HEJZLAROVÁ.