Kateřina Jílková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Katerina Jilkova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 9 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 9 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Katerina Jilkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 11 různých osob.
Kateřina Jílková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Kateřina Jílková
Praha |
Firmy: |
2. |
Kateřina Jílková
okres Česká Lípa |
Firmy: |
3. |
Kateřina Jílková
Ústí nad Labem |
Firmy: |
4. |
Kateřina Jílková
Nýřany |
Firmy: |
5. |
Bc. Kateřina Jílková
Hradec Králové |
Živnost |
6. |
Kateřina Jílková
okres Šumperk |
Podnikatel fyz. osoba |
7. |
Kateřina Jílková
okres Benešov |
Živnost |
8. |
Ing. Kateřina Jílková
okres Brno-venkov |
Živnost |
9. |
Kateřina Jílková
okres Uherské Hradiště |
Živnost |
10. |
Kateřina Jílková
okres Brno-venkov |
Živnost |
11. |
Kateřina Jílková
okres Plzeň-sever |
Živnost |
12. |
Mgr. Kateřina Jílková
okres Litoměřice |
Podnikatel fyz. osoba |
13. |
Kateřina Jílková
okres Klatovy |
Živnost |
14. |
Kateřina Jílková
okres Brno-venkov |
Živnost |
15. |
Kateřina Jílková
okres České Budějovice |
Živnost |
16. |
Kateřina Jílková
Nýřany |
Firmy: |
17. |
Kateřina Jílková
Polička |
Firmy: |
18. |
Kateřina Jílková
okres Šumperk |
Firmy: |
Detaily Kateřina Jílková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Kateřina Jílková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Občanské sdružení ambulantních diabetologů, z.s.
Břežanská 646/10, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
17.6.2022 | |
Salveo Praha s.r.o.
Korycanská 855/10, Čimice, 181 00 Praha |
11.4.2021 | |
Salveo Praha s.r.o.
Korycanská 855/10, Čimice, 181 00 Praha |
8.10.2010 | |
Salveo Praha s.r.o.
Korycanská 855/10, Čimice, 181 00 Praha |
11.10.2010 11.4.2021 |
|
Salveo Praha s.r.o.
Korycanská 855/10, Čimice, 181 00 Praha |
8.10.2010 11.4.2021 |
|
Salveo Praha s.r.o.
Korycanská 855/10, Čimice, 181 00 Praha |
8.10.2010 11.10.2010 |
Kateřina Jílková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.10.2022 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Občanské sdružení ambulantních diabetologů, z.s. |
11.4.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Salveo Praha s.r.o., zmenil adresu. |
11.4.2021 | Společník s vkladem Salveo Praha s.r.o. |
2. Kateřina Jílková , okres Česká Lípa
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
QUATRO DEAL s.r.o.
Ortenovo náměstí 929/31, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
30.10.2012 |
Kateřina Jílková okres Česká Lípa - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.10.2012 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (QUATRO DEAL s.r.o.) |
3. Kateřina Jílková , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Spartakiádní 259, 260, Ústí nad Labem
Spartakiádní 259/6, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem |
13.12.2023 | |
Společenství vlastníků domu Spartakiádní 259, 260, Ústí nad Labem
Spartakiádní 259/6, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem |
12.12.2018 12.12.2023 |
Kateřina Jílková Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.1.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Spartakiádní 259, 260, Ústí nad Labem |
20.1.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Spartakiádní 259, 260, Ústí nad Labem (vymazáno) |
12.12.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Spartakiádní 259, 260, Ústí nad Labem |
4. Kateřina Jílková , Nýřany
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Boxerklub ČR, ÚP Louny, pobočný spolek
Na Vinici 375, 440 01 Dobroměřice |
5.3.2023 |
Kateřina Jílková Nýřany - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.8.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Boxerklub ČR, ÚP Louny, pobočný spolek |
5. Bc. Kateřina Jílková, Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Ostatní vzdělávání |
31.7.2012 |
6. Kateřina Jílková, okres Šumperk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní finanční činnosti |
5.8.2005 |
7. Kateřina Jílková, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků Ostatní zpracovatelský průmysl Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Fotografické činnosti |
11.11.2013 |
8. Ing. Kateřina Jílková, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Architektonické činnosti Inženýrské činnosti a související technické poradenství Velkoobchod a maloobchod |
1.4.2019 |
9. Kateřina Jílková, okres Uherské Hradiště
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod |
17.5.2021 |
10. Kateřina Jílková, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
21.2.2022 |
11. Kateřina Jílková, okres Plzeň-sever
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Velkoobchod a maloobchod |
17.1.1994 |
12. Mgr. Kateřina Jílková, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Ambulantní a zubní zdravotní péče Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n. Velkoobchod a maloobchod |
12.8.1996 |
13. Kateřina Jílková, okres Klatovy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
1.8.2010 |
14. Kateřina Jílková, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Velkoobchod a maloobchod |
11.9.2002 |
15. Kateřina Jílková, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
29.2.2012 |
16. Kateřina Jílková , Nýřany
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Pod Školkou 770, Tlučná
Pod Školkou 770, 330 26 Tlučná |
6.8.2008 17.7.2013 |
17. Kateřina Jílková , Polička
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EXPLOTEST s.r.o.
Široký Důl 72, 572 01 Široký Důl |
21.5.2020 18.8.2021 |
|
Širokodolská s.r.o.
Široký Důl 72, 572 01 Široký Důl |
27.11.2012 14.10.2014 |
|
Širokodolská s.r.o.
Široký Důl 72, 572 01 Široký Důl |
27.11.2012 18.8.2021 |
18. Kateřina Jílková , okres Šumperk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci
tř. Kosmonautů 881/4, Hodolany, 779 00 Olomouc |
20.8.2017 31.5.2018 |
Souhrnné informace ke jménu "Kateřina Jílková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Kateřina Jílková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Kateřina Jílková?
Jméno Kateřina Jílková je uvedeno v 9 společnostech.
Kolik osob se jménem Kateřina Jílková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 7 osoby jménem Kateřina Jílková.