Klára Salajková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Klara Salajkova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Klara Salajkova není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Klára Salajková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Klára Salajková
Děčín |
Živnost a firmy: |
Detaily Klára Salajková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Klára Salajková , Děčín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín
Čsl. armády 943/9, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
13.12.2023 | |
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín
Čsl. armády 943/9, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
4.12.2018 4.12.2023 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín
Čsl. armády 943/9, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
4.12.2013 4.12.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín
Čsl. armády 943/9, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
27.3.2008 27.3.2013 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín
Čsl. armády 943/9, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín |
22.7.2002 22.7.2007 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční nákladní doprava Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
8.3.1995 |
Klára Salajková Děčín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.1.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín |
26.1.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín (vymazáno) |
26.2.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 943, ul. Čs. armády, město Děčín |
Souhrnné informace ke jménu "Klára Salajková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Klára Salajková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Klára Salajková?
Jméno Klára Salajková je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Klára Salajková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Klára Salajková.