Luboš Lavička - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Lubos Lavicka v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 10 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Lubos Lavicka není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Luboš Lavička - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Luboš Lavička
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
2. |
Ing. Václav Janoušek
Broumov |
Firmy: |
3. |
Luboš Lavička
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
Detaily Luboš Lavička - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Luboš Lavička , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vejprnice
Na Výhledy 447, 330 27 Vejprnice |
30.3.2024 | |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vejprnice
Na Výhledy 447, 330 27 Vejprnice |
12.5.2015 30.7.2024 |
Luboš Lavička okres Plzeň-sever - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.7.2024 | Člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vejprnice |
30.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vejprnice |
2. Ing. Václav Janoušek , Broumov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Junák - český skaut, středisko Šedého vlka Broumov, z. s.
Smetanova 64, Nové Město, 550 01 Broumov Zaniklý subjekt: 26.1.2024 |
19.10.2019 26.1.2024 |
|
Junák - český skaut, středisko Šedého vlka Broumov, z. s.
Smetanova 64, Nové Město, 550 01 Broumov Zaniklý subjekt: 26.1.2024 |
26.1.2017 19.10.2019 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
1.3.2017 3.6.2023 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
17.9.1996 1.1.2001 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
12.2.1993 1.3.2017 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
12.2.1993 1.3.2017 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
12.2.1993 23.8.2002 |
|
ORESS s.r.o. v likvidaci
Broumov, Soukenická 76, PSČ 55001 Zaniklý subjekt: 3.6.2023 |
12.2.1993 3.6.2023 |
3. Luboš Lavička , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace OS Stavba ČR, LB MINERALS, VJ Plzeňsko
Kaolinka 597, 331 51 Kaznějov |
31.1.2018 8.4.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "Luboš Lavička"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Luboš Lavička – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Luboš Lavička?
Jméno Luboš Lavička je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Luboš Lavička je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Luboš Lavička.