LUKÁŠ RAC - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Lukas Rac v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 9 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Lukas Rac bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
LUKÁŠ RAC - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
LUKÁŠ RÁC
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
LUKÁŠ RÁC
okres Písek |
Firmy: |
3. |
LUKÁŠ RAC
Český Těšín |
Firmy: |
4. |
Lukáš Rác
okres Chomutov |
Živnost |
5. |
Lukáš Rác
okres Liberec |
Živnost |
6. |
Lukáš Rác
okres Kladno |
Živnost |
Detaily LUKÁŠ RAC - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. LUKÁŠ RÁC , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IKE Media s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
29.5.2019 | |
IKE Media s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
10.6.2013 | |
IKE Media s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
17.10.2018 29.5.2019 |
|
IKE Media s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
18.1.2017 17.10.2018 |
|
IKE Media s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
29.8.2013 18.1.2017 |
|
PPS (Prestige Product Supply) s.r.o.
Polní 2305, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
10.1.2017 26.6.2018 |
|
PPS (Prestige Product Supply) s.r.o.
Polní 2305, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
10.1.2017 9.7.2018 |
|
Tělárna s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
13.10.2016 | |
Tělárna s.r.o.
Ocelářská 891/16, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
13.10.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Informační a komunikační činnosti |
1.9.2009 |
LUKÁŠ RÁC Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.5.2019 | Společník s vkladem IKE Media s.r.o. |
29.5.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (IKE Media s.r.o.) |
17.10.2018 | Společník s vkladem IKE Media s.r.o. |
2. LUKÁŠ RÁC , okres Písek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
13.4.2024 | |
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
7.6.2017 | |
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
3.4.2024 13.4.2024 |
|
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
7.6.2017 13.4.2024 |
|
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
7.6.2017 3.4.2024 |
|
CNC Zelenka s.r.o.
Dolní Záhoří 39, 398 18 Záhoří |
7.6.2017 3.4.2024 |
LUKÁŠ RÁC okres Písek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.4.2024 | Společník s vkladem CNC Zelenka s.r.o. |
13.4.2024 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel CNC Zelenka s.r.o., zmenil adresu. |
13.4.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 45 000,-Kč, podíl: 45 % (CNC Zelenka s.r.o.) |
3. LUKÁŠ RAC , Český Těšín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Český Těšín, Pražská 156/15
Pražská 156/15, 737 01 Český Těšín |
27.5.2018 |
LUKÁŠ RAC Český Těšín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.9.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Český Těšín, Pražská 156/15 |
4. Lukáš Rác, okres Chomutov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Elektrické instalace |
19.2.2015 |
5. Lukáš Rác, okres Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti v oblasti informačních technologií |
30.4.2018 |
6. Lukáš Rác, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
22.10.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "LUKÁŠ RAC"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu LUKÁŠ RAC – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno LUKÁŠ RAC?
Jméno LUKÁŠ RAC je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem LUKÁŠ RAC je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem LUKÁŠ RAC.