MICHAELA KAMLAROVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michaela Kamlarova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 15 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Michaela Kamlarova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
MICHAELA KAMLAROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Michaela Kamlarová
Třebíč |
Firmy: |
2. |
Ing. Michaela Kamlarová
okres Třebíč |
Živnost |
Detaily MICHAELA KAMLAROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Michaela Kamlarová , Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FOR JANE z.s.
Dr. Ant. Hobzy 289/20, Stařečka, 674 01 Třebíč |
2.2.2016 14.12.2020 |
|
Prefia s.r.o.
Hartvíkovice 238, 675 76 Hartvíkovice |
1.9.2014 30.1.2019 |
|
SPRANEM s.r.o.
Horova 508/29, Borovina, 674 01 Třebíč |
28.8.2014 | |
SPRANEM s.r.o.
Horova 508/29, Borovina, 674 01 Třebíč |
28.8.2013 | |
SPRANEM s.r.o.
Horova 508/29, Borovina, 674 01 Třebíč |
11.11.2013 28.8.2014 |
|
Tubalkain s.r.o.
M. Majerové 397, Týn, 674 01 Třebíč |
20.7.2005 16.6.2022 |
|
Tubalkain s.r.o.
M. Majerové 397, Týn, 674 01 Třebíč |
20.7.2005 14.11.2013 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
27.1.2020 4.3.2022 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
6.6.2014 27.1.2020 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
6.6.2014 2.11.2015 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
2.4.2010 6.6.2014 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
29.9.2003 2.4.2010 |
|
VIA ALTA a.s.
Nádražní 377, 675 21 Okříšky |
29.9.2003 2.4.2010 |
|
VIVAT ACADEMIA, a.s.
Průmyslová 154, Jejkov, 674 01 Třebíč |
8.1.2013 5.12.2014 |
|
VIVAT ACADEMIA, a.s.
Průmyslová 154, Jejkov, 674 01 Třebíč |
24.10.2007 8.1.2013 |
|
Západomoravská vysoká škola, z.ú. v likvidaci
Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
6.4.2012 2.1.2013 |
|
Západomoravská vysoká škola, z.ú. v likvidaci
Mojmírovců 1002/42, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
15.12.2008 6.4.2012 |
Ing. Michaela Kamlarová Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.6.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MEDVED CZ s.r.o. . |
4.3.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, místopředseda VIA ALTA a.s. |
28.1.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva FOR JANE z.s. |
2. Ing. Michaela Kamlarová, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
15.6.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "MICHAELA KAMLAROVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MICHAELA KAMLAROVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MICHAELA KAMLAROVÁ?
Jméno MICHAELA KAMLAROVÁ je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem MICHAELA KAMLAROVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem MICHAELA KAMLAROVÁ.