Michal Kolb - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Kolb v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 10 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Michal Kolb bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Michal Kolb - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michal Kolb
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Michal Kolb
okres Trutnov |
Firmy: |
3. |
Michal Kolb
okres Trutnov |
Živnost |
4. |
Michal Kolb
Hrádek |
Živnost |
Detaily Michal Kolb - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michal Kolb , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BG-ENERGY a.s.
Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha |
8.3.2011 | |
BG-ENERGY a.s.
Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha |
8.3.2011 27.1.2023 |
|
BG-ENERGY a.s.
Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha |
17.10.2006 17.10.2014 |
|
BG-ENERGY a.s.
Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha |
31.1.2005 23.8.2005 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům Umělecká 618/7, Praha 7
Umělecká 618/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
5.11.2009 | |
Společenství vlastníků jednotek pro dům Umělecká 618/7, Praha 7
Umělecká 618/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
5.11.2009 27.1.2023 |
|
UEKK s.r.o. v likvidaci
Praha 4, Pod Terebkou 12 Zaniklý subjekt: 4.4.2023 |
30.10.1996 9.6.1997 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy Činnosti v oblasti informačních technologií |
7.10.2002 |
Michal Kolb Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.1.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady BG-ENERGY a.s. |
27.1.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Umělecká 618/7, Praha 7 |
27.1.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Umělecká 618/7, Praha 7 (vymazáno) |
2. Michal Kolb , okres Trutnov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BADSTAV s.r.o. v likvidaci
Kounov Zaniklý subjekt: 8.12.2010 |
10.5.2000 30.11.2004 |
|
BADSTAV s.r.o. v likvidaci
Kounov Zaniklý subjekt: 8.12.2010 |
10.5.2000 3.9.2004 |
|
Dřevostavby KSK v.o.s.
Josefa Tippelta 272, 542 26 Horní Maršov |
23.1.2018 | |
Dřevostavby KSK v.o.s.
Josefa Tippelta 272, 542 26 Horní Maršov |
23.1.2018 | |
GRIFMONT CZ s.r.o.
Budovatelů 917, Chrudim II, 537 01 Chrudim |
19.10.2016 | |
GRIFMONT CZ s.r.o.
Budovatelů 917, Chrudim II, 537 01 Chrudim |
8.4.2008 19.10.2016 |
|
GRIFMONT CZ s.r.o.
Budovatelů 917, Chrudim II, 537 01 Chrudim |
11.6.2004 8.4.2008 |
|
GRIFMONT CZ s.r.o.
Budovatelů 917, Chrudim II, 537 01 Chrudim |
11.6.2004 2.4.2008 |
|
Chalupa MODŘÍN s.r.o.
Kunětická 2534/2, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
18.12.2019 |
Michal Kolb okres Trutnov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.12.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 3 000,-Kč, podíl: 33 % (Chalupa MODŘÍN s.r.o.) |
23.1.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (Dřevostavby KSK v.o.s.) |
23.1.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (Dřevostavby KSK v.o.s.) |
3. Michal Kolb, okres Trutnov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ubytování Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Činnosti cestovních agentur Velkoobchod a maloobchod |
7.7.1994 |
4. Michal Kolb, Hrádek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Činnosti v oblasti nemovitostí |
12.1.2009 |
Souhrnné informace ke jménu "Michal Kolb"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Michal Kolb – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Michal Kolb?
Jméno Michal Kolb je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Michal Kolb je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Michal Kolb.