MIROSLAV KAPOLKA - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Miroslav Kapolka v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 5 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Miroslav Kapolka není zapsáno v živnostenském rejstříku.
MIROSLAV KAPOLKA - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Ing. Miroslav Kapolka
Slovenská republika |
Firmy: |
2. |
MIROSLAV KAPOLKA
Slovenská republika |
Firmy: |
3. |
MIROSLAV KAPOLKA
okres Příbram |
Firmy: |
Detaily MIROSLAV KAPOLKA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Miroslav Kapolka , Slovenská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
1. PROJEKTOVÁ, a.s.
Husitská 107/3, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
26.1.2016 9.6.2016 |
|
AGROSOVÍN, a.s.
Boršice 527, 687 09 Boršice Zaniklý subjekt: 27.4.2023 |
12.12.2011 28.11.2016 |
|
AGROSOVÍN, a.s.
Boršice 527, 687 09 Boršice Zaniklý subjekt: 27.4.2023 |
12.12.2011 27.4.2023 |
|
Jakre two, a.s.
Moravská 1687/34, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
11.10.2017 | |
Jakre two, a.s.
Moravská 1687/34, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
11.10.2017 25.10.2023 |
|
Karka two, a.s.
Jugoslávská 620/29, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
15.10.2014 | |
Karka two, a.s.
Jugoslávská 620/29, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
15.10.2014 27.10.2014 |
Ing. Miroslav Kapolka Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.10.2023 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Jakre two, a.s. |
11.10.2017 | Akcionář Jakre two, a.s. |
11.10.2017 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Jakre two, a.s. |
2. MIROSLAV KAPOLKA , Slovenská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ISTRO Holding a.s.
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha |
19.12.2013 |
MIROSLAV KAPOLKA Slovenská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.1.2014 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ISTRO Holding a.s. |
3. MIROSLAV KAPOLKA , okres Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu v Jincích, č.p. 211, 212
Jana Žižky 211, 262 23 Jince |
12.9.2023 |
MIROSLAV KAPOLKA okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.10.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu v Jincích, č.p. 211, 212 |
Souhrnné informace ke jménu "MIROSLAV KAPOLKA"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MIROSLAV KAPOLKA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MIROSLAV KAPOLKA?
Jméno MIROSLAV KAPOLKA je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem MIROSLAV KAPOLKA je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem MIROSLAV KAPOLKA.