OLGA UHROVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Olga Uhrova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 14 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Olga Uhrova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
OLGA UHROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JUDr. Olga Uhrová
Praha |
Firmy: |
2. |
PhDr. Olga Uhrová
Praha |
Firmy: |
3. |
OLGA UHROVÁ
okres Brno-venkov |
Firmy: |
4. |
JUDr. Olga Uhrová
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
5. |
Olga Uhrová
okres Plzeň-jih |
Živnost |
6. |
Olga Uhrová
okres Frýdek-Místek |
Živnost |
7. |
Olga Uhrová
okres Brno-venkov |
Živnost |
Detaily OLGA UHROVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Olga Uhrová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ALMA Nová Bystřice, a.s.
Vídeňská 136, 378 33 Nová Bystřice Zaniklý subjekt: 18.6.2019 |
26.2.1997 11.12.2006 |
|
ASSET SERVIS, a.s. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 13.8.2010 |
21.8.2002 28.6.2004 |
|
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha |
22.6.2023 | |
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha |
12.6.2018 12.6.2023 |
|
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha |
25.2.2013 12.6.2018 |
|
Bytové družstvo Katovická
Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha |
10.12.2009 25.2.2013 |
|
EAS, a.s.
Štěpánská 611/14, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
19.5.2010 19.5.2015 |
|
PORTEAN CONSULTING, a.s. v likvidaci
Drahobejlova 1019/27, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.8.2020 |
3.10.2001 27.6.2003 |
|
RTM Mělník s.r.o.
Dolákova 531/28, Bohnice, 181 00 Praha Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
19.4.2004 29.11.2007 |
|
RTM Mělník s.r.o.
Dolákova 531/28, Bohnice, 181 00 Praha Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
19.4.2004 18.1.2008 |
|
Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412
Katovická 409/8, Bohnice, 181 00 Praha |
28.5.2022 |
JUDr. Olga Uhrová Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.10.2023 | Člen statutárního orgánu Bytové družstvo Katovická |
6.10.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Katovická |
28.5.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Katovická č.p. 402-412 |
2. PhDr. Olga Uhrová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Collegium Hieronymi Pragensis s.r.o., v likvidaci
Jungmannova 22/9, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.1.2016 |
23.7.1997 12.11.1997 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5
Švédská 1084/31, Smíchov, 150 00 Praha |
5.12.2016 | |
Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5
Švédská 1084/31, Smíchov, 150 00 Praha |
30.5.2012 5.12.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5
Švédská 1084/31, Smíchov, 150 00 Praha |
27.2.2007 14.8.2012 |
PhDr. Olga Uhrová Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.1.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5 |
27.1.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5 |
14.8.2012 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům Švédská 1084/31, Praha 5 (vymazáno) |
3. OLGA UHROVÁ , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou
Fügnerovo nábř. 350, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
18.3.2022 | |
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou
Fügnerovo nábř. 350, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
29.3.2019 28.6.2022 |
|
Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou
Fügnerovo nábř. 350, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
15.3.2013 29.3.2019 |
OLGA UHROVÁ okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.6.2022 | |
28.6.2022 | |
19.9.2019 |
4. JUDr. Olga Uhrová, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti |
5.10.1990 |
5. Olga Uhrová, okres Plzeň-jih
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
30.5.1991 |
6. Olga Uhrová, okres Frýdek-Místek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
3.9.1991 |
7. Olga Uhrová, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
19.5.1999 |
Souhrnné informace ke jménu "OLGA UHROVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu OLGA UHROVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno OLGA UHROVÁ?
Jméno OLGA UHROVÁ je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem OLGA UHROVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem OLGA UHROVÁ.