Pavel Svěrák - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Pavel Sverak v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Pavel Sverak bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Pavel Svěrák - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Pavel Svěrák
okres Praha-západ |
Firmy: |
2. |
Pavel Šverák
okres Ústí nad Orlicí |
Firmy: |
3. |
Pavel Šverák
Králíky |
Živnost |
4. |
Pavel Svěrák
Jihlava |
Živnost |
5. |
Pavel Šverák
Králíky |
Živnost |
6. |
Ing. Pavel Svěrák
Praha |
Firmy: |
7. |
Ing. Pavel Svěrák
Praha |
Firmy: |
Detaily Pavel Svěrák - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Pavel Svěrák , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FP alfa s.r.o.
Podvinný mlýn 2283/18, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
14.8.2021 | |
FP alfa s.r.o.
Podvinný mlýn 2283/18, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
7.8.2009 5.9.2012 |
|
FP alfa s.r.o.
Podvinný mlýn 2283/18, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
7.8.2009 14.8.2021 |
|
Max banka a.s.
Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha |
23.5.2006 30.5.2007 |
Ing. Pavel Svěrák okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.8.2021 | Společník s vkladem FP alfa s.r.o. |
14.8.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (FP alfa s.r.o.) |
27.9.2012 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel FP alfa s.r.o. . |
2. Pavel Šverák , okres Ústí nad Orlicí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Jeřáb Králíky
Dolní Orlice 64, 561 69 Červená Voda |
4.9.2015 |
Pavel Šverák okres Ústí nad Orlicí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.10.2015 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady MS JEŘÁB Králíky |
3. Pavel Šverák, Králíky
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Podpůrné činnosti pro lesnictví |
3.4.1996 |
4. Pavel Svěrák, Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nábytku |
5.9.1997 |
5. Pavel Šverák, Králíky
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Maloobchod, kromě motorových vozidel |
3.11.1999 |
6. Ing. Pavel Svěrák , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
POLYTECHNA, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 27.11.2009 |
29.3.1991 6.11.1991 |
7. Ing. Pavel Svěrák , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
POLYTECHNA, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 27.11.2009 |
24.11.1992 6.12.1995 |
|
POLYTECHNA, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 27.11.2009 |
12.6.1992 24.11.1992 |
Souhrnné informace ke jménu "Pavel Svěrák"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavel Svěrák – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavel Svěrák?
Jméno Pavel Svěrák je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Pavel Svěrák je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Pavel Svěrák.