Petr Brych - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Brych v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 10 aktuálních záznamů a celkem 27 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Petr Brych bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Petr Brych - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petr Brych
Jablonec nad Nisou |
Firmy: |
2. |
Petr Brych
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
RNDr. Petr Brych
Brno |
Firmy: |
4. |
Petr Brych
Příbram |
Firmy: |
5. |
Ing. Petr Brych
okres Mladá Boleslav |
Živnost |
6. |
Petr Brych
okres Jihlava |
Živnost |
7. |
Ing. Petr Brych
okres Mladá Boleslav |
Firmy: |
8. |
Petr Brych
Liberec |
Firmy: |
9. |
Petr Brych
okres Praha-východ |
Firmy: |
Detaily Petr Brych - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Brych , Jablonec nad Nisou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
14.3.2017 | |
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
8.7.2010 | |
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
1.9.2011 14.3.2017 |
|
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
11.8.2010 1.9.2011 |
|
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
8.7.2010 14.3.2017 |
|
IZOLACE CZ s.r.o.
Sídliště 579, Cvikov II, 471 54 Cvikov |
27.3.2006 11.8.2010 |
Petr Brych Jablonec nad Nisou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.3.2017 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel IZOLACE CZ s.r.o., zmenil adresu. |
14.3.2017 | Společník s vkladem IZOLACE CZ s.r.o. |
14.3.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (IZOLACE CZ s.r.o.) |
2. Petr Brych , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Brikosmont, s.r.o.
Radešov 19, 549 54 Police nad Metují |
30.1.2009 27.7.2009 |
|
Brikosmont, s.r.o.
Radešov 19, 549 54 Police nad Metují |
30.1.2009 29.7.2009 |
|
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.
Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové |
26.2.2010 25.7.2014 |
|
Klub střelců Černý Most, z. s.
Vinohradská 3217/167, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
15.11.2023 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Ostatní zpracovatelský průmysl Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Výstavba bytových a nebytových budov Příprava staveniště Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod |
27.4.1998 |
Petr Brych Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.11.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Klub střelců Černý Most, z. s. |
25.7.2014 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. |
23.3.2012 | Odpovědný zástupce (pro živnost) Roman Vovchok |
3. RNDr. Petr Brych , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
2.3.2018 | |
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
12.2.1998 | |
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
13.9.2014 2.3.2018 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
11.9.2014 13.9.2014 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
25.11.2002 11.9.2014 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
3.5.2002 25.11.2002 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
26.7.1999 3.5.2002 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
12.2.1998 13.9.2014 |
|
gromathic s.r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice |
12.2.1998 2.3.2018 |
RNDr. Petr Brych Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.3.2018 | Společník s vkladem gromathic s.r.o. |
2.3.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RAVOK, s.r.o., zmenil adresu. |
2.3.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500 000,-Kč, podíl: 100 % (gromathic s.r.o.) |
4. Petr Brych , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Angel Rebels s.r.o. v likvidaci
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.6.2023 | |
Angel Rebels s.r.o. v likvidaci
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
10.4.2019 | |
Angel Rebels s.r.o. v likvidaci
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
10.4.2019 25.6.2023 |
|
Angel Rebels s.r.o. v likvidaci
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
10.4.2019 25.6.2023 |
|
FEBRA servis, a.s.
Pomořanská 489/3a, Troja (Praha 8), 181 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.3.2017 |
19.6.2003 25.3.2004 |
|
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL nadační fond
Voráčovská 937/14, Podolí, 147 00 Praha |
31.1.2022 | |
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL nadační fond
Voráčovská 937/14, Podolí, 147 00 Praha |
31.1.2022 25.6.2023 |
|
NOVA-TradeCZ s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.6.2023 | |
NOVA-TradeCZ s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
7.10.2020 | |
NOVA-TradeCZ s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
7.10.2020 25.6.2023 |
|
NOVA-TradeCZ s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
7.10.2020 25.6.2023 |
|
Rebelos Cantos production s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.11.2021 23.1.2023 |
|
Rebelos Cantos production s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.11.2021 15.12.2022 |
Petr Brych Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.6.2023 | Správní rada NEJLEPŠÍ PŘÍTEL nadační fond |
25.6.2023 | Společník s vkladem Angel Rebels s.r.o. |
25.6.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Angel Rebels s.r.o., zmenil adresu. |
5. Ing. Petr Brych, okres Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod |
7.5.1993 |
6. Petr Brych, okres Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Chov zvířat pro zájmový chov Truhlářské práce Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
2.8.2000 |
7. Ing. Petr Brych , okres Mladá Boleslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Logwin Air + Ocean Czech s.r.o.
Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha |
13.5.1998 21.3.2002 |
|
Logwin Air + Ocean Czech s.r.o.
Aviatická 1048/12, Ruzyně, 161 00 Praha |
9.2.1998 16.3.2006 |
8. Petr Brych , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IZOLACE Liberec, veřejná obchodní společnost, v likvidaci
Franklinova 729, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec Zaniklý subjekt: 25.5.2023 |
23.3.1993 25.5.2023 |
|
IZOLACE Liberec, veřejná obchodní společnost, v likvidaci
Franklinova 729, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec Zaniklý subjekt: 25.5.2023 |
3.4.1991 25.5.2023 |
9. Petr Brych , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Čsl. Armády 10, Zeleneč
Čsl. armády 10, 250 91 Zeleneč |
31.7.2017 25.9.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Brych"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Brych – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Brych?
Jméno Petr Brych je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Brych je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 7 osoby jménem Petr Brych.