Petr Handl - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Handl v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 22 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Petr Handl bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
Petr Handl - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petr Handl
Zlín |
Živnost a firmy: |
2. |
Petr Handl
okres Příbram |
Živnost a firmy: |
3. |
Mgr. PETR HANDL
Ostrava |
Živnost a firmy: |
4. |
Petr Handl
okres Hodonín |
Firmy: |
5. |
Petr Handl
Krnov |
Živnost |
6. |
Petr Handl
okres Brno-venkov |
Živnost |
7. |
Petr Handl
Plzeň |
Živnost |
8. |
Petr Handl
okres Kroměříž |
Živnost |
9. |
Petr Handl
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
10. |
Petr Handl
Olomouc |
Firmy: |
11. |
Petr Handl
Praha |
Firmy: |
Detaily Petr Handl - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Handl , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
K PRO-STAV s.r.o.
Dlouhá 105, 763 15 Slušovice |
16.2.2016 | |
OMMIX s.r.o.
Otrokovice, Tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02 |
6.12.2000 21.12.2005 |
|
OMMIX s.r.o.
Otrokovice, Tř. T. Bati 1566, PSČ 765 02 |
6.12.2000 11.1.2006 |
|
PM autobazar s.r.o. v likvidaci
Zlín, Zlín Zaniklý subjekt: 24.8.2011 |
17.8.1999 13.2.2007 |
|
PM autobazar s.r.o. v likvidaci
Zlín, Zlín Zaniklý subjekt: 24.8.2011 |
17.8.1999 8.2.2007 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
16.9.1992
Zaniklý subjekt: 29.3.2017 |
Petr Handl Zlín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.2.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (K PRO-STAV s.r.o.) |
11.1.2006 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (OMMIX s.r.o. ) |
11.1.2006 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Restaurace ARGO,s.r.o. . |
2. Petr Handl , okres Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ELPRO - DELICIA, a.s.
Strakonická 174, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram |
5.3.2021 | |
ELPRO - DELICIA, a.s.
Strakonická 174, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram |
6.3.2016 5.3.2021 |
|
ELPRO - DELICIA, a.s.
Strakonická 174, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram |
6.3.2011 6.3.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Instalace průmyslových strojů a zařízení Silniční nákladní doprava Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
22.7.2011 |
Petr Handl okres Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.6.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ELPRO - DELICIA, a.s. |
5.6.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady ELPRO - DELICIA, a.s. |
7.6.2016 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady ELPRO - DELICIA, a.s. |
3. Mgr. PETR HANDL , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
7.9.2021 31.7.2022 |
|
HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
6.9.2016 6.9.2021 |
|
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
25.6.2020 31.7.2022 |
|
HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
26.9.2016 25.6.2020 |
|
Nadace LANDEK Ostrava
Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
6.1.2016 24.9.2016 |
|
Nadace LANDEK Ostrava
Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
28.11.2013 6.1.2016 |
|
Nadace OKD
Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná |
9.10.2014 6.1.2016 |
|
Nadace OKD
Karola Śliwky 149/17, Fryštát, 733 01 Karviná |
9.10.2014 23.11.2015 |
|
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
1.8.2022 | |
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135, Zábřeh, 700 30 Ostrava |
1.8.2022 6.9.2022 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní vzdělávání |
10.2.1994 |
Mgr. PETR HANDL Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.9.2022 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, předseda VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. |
6.9.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. |
22.8.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek |
4. Petr Handl , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká nad Veličkou - Karnáč
Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou |
16.4.2024 | |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká nad Veličkou - Karnáč
Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou |
5.5.2019 28.6.2024 |
Petr Handl okres Hodonín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká nad Veličkou - Karnáč |
28.6.2024 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká nad Veličkou - Karnáč |
26.10.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká nad Veličkou - Karnáč |
5. Petr Handl, Krnov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ubytování |
9.11.1992 |
6. Petr Handl, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
2.7.1999 |
7. Petr Handl, Plzeň
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Činnosti v oblasti informačních technologií Inženýrské činnosti a související technické poradenství Reklamní činnosti Fotografické činnosti Podpůrné činnosti pro scénická umění Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
22.4.1998 |
8. Petr Handl, okres Kroměříž
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení j. n. Příprava staveniště Ostatní úklidové činnosti |
27.9.2000 |
9. Petr Handl, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem Ubytování |
1.9.2003 |
10. Petr Handl , Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ZAKO BUS, s.r.o. v likvidaci
Větrný Jeníkov 215, 588 42 Větrný Jeníkov |
1.3.2002 20.6.2002 |
11. Petr Handl , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Družstvo GRIHAN v likvidaci
Žerotínova 1174/58, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
9.12.1998 20.2.2016 |
|
GLOMA PRINT s.r.o. v likvidaci
Žerotínova 1174/58, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 11.7.2023 |
16.12.1998 20.2.2016 |
|
MAHAGON, spol. s r.o. v likvidaci
Žerotínova 1174/58, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.4.2020 |
16.9.2016 6.9.2018 |
|
MAHAGON, spol. s r.o. v likvidaci
Žerotínova 1174/58, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.4.2020 |
13.9.2016 20.2.2016 |
|
MAHAGON, spol. s r.o. v likvidaci
Žerotínova 1174/58, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.4.2020 |
13.9.2016 16.9.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Handl"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Handl – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Handl?
Jméno Petr Handl je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Handl je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Petr Handl.