Petr Henek - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Henek v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 12 aktuálních záznamů a celkem 22 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Petr Henek bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Petr Henek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petr Henek
Ostrava |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Petr Henek
okres Blansko |
Firmy: |
3. |
Ing. Petr Henek, MBA
okres Blansko |
Živnost |
Detaily Petr Henek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Henek , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PWR computers a.s.
28. října 212/227, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
22.4.1997 31.10.2001 |
|
PWR computers a.s.
28. října 212/227, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
23.8.1993 22.4.1997 |
|
PWR computers a.s.
28. října 212/227, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
23.8.1993 10.10.2001 |
|
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
22.7.2014 | |
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
15.12.1998 | |
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
3.3.2006 22.7.2014 |
|
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
16.4.2002 3.3.2006 |
|
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
15.12.1998 16.4.2002 |
|
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
15.12.1998 22.7.2014 |
|
SECTRON MOBIL s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
15.12.1998 21.11.2017 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
12.8.2014 | |
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
19.12.1995 | |
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
30.4.2003 12.8.2014 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
12.8.2002 30.4.2003 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
23.12.1997 12.8.2002 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
19.12.1995 30.4.2003 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
19.12.1995 23.12.1997 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
19.12.1995 12.8.2002 |
|
SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
19.12.1995 1.3.2019 |
|
SECTRON SERVICE s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
16.7.2014 | |
SECTRON SERVICE s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
13.2.2013 | |
SECTRON SERVICE s.r.o.
Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
13.2.2013 16.7.2014 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
30.11.1990
Zaniklý subjekt: 30.12.2019 |
Petr Henek Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.3.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SECTRON, s.r.o.) |
1.3.2019 | Člen statutárního orgánu SECTRON s.r.o. (vymazáno) |
21.11.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SECTRON MOBIL s.r.o.) |
2. Ing. Petr Henek , okres Blansko
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
All Day Ventures s.r.o.
Pod Strání 751, Prštné, 760 01 Zlín |
8.9.2021 | |
BODYHACK s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
13.4.2022 | |
Conectin digital s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
6.11.2020 | |
Conectin digital s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
6.11.2020 7.8.2024 |
|
Conectin digital s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
6.11.2020 7.8.2024 |
|
Dancing Code s.r.o.
Pod Strání 751, Prštné, 760 01 Zlín |
14.2.2022 7.12.2022 |
|
Dancing Code s.r.o.
Pod Strání 751, Prštné, 760 01 Zlín |
14.2.2022 7.12.2022 |
|
Finuance digital s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
14.9.2021 | |
Finuance digital s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
14.9.2021 13.6.2024 |
|
SHIFT Group s.r.o.
K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín |
5.6.2024 | |
Sphe AMSales s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
10.12.2020 | |
Sphe AMSales s.r.o.
Smetanova 7288, 760 01 Zlín |
10.12.2020 22.7.2024 |
Ing. Petr Henek okres Blansko - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.8.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Sphe ret s.r.o.) |
7.8.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Conectin digital s.r.o. . |
7.8.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Conectin digital s.r.o. ) |
3. Ing. Petr Henek, MBA, okres Blansko
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
29.4.2002 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Henek"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Henek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Henek?
Jméno Petr Henek je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Henek je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Petr Henek.