Petr Peňáz - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Penaz v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 5 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Petr Penaz bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Petr Peňáz - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
PETR PEŇÁZ
Kuřim |
Živnost a firmy: |
2. |
PETR PEŇÁZ
Žďár nad Sázavou |
Firmy: |
3. |
Petr Peňáz
Žďár nad Sázavou |
Živnost |
4. |
Petr Peňáz
okres Opava |
Živnost |
5. |
Petr Peňáz
Kladno |
Živnost |
6. |
PETR PEŇÁZ
Brno |
Firmy: |
7. |
PETR PEŇÁZ
okres Opava |
Firmy: |
Detaily Petr Peňáz - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. PETR PEŇÁZ , Kuřim
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PP & T consult s.r.o.
Poděbradova 2024/42a, Královo Pole, 612 00 Brno |
5.12.2018 | |
PP & T consult s.r.o.
Poděbradova 2024/42a, Královo Pole, 612 00 Brno |
6.2.2013 | |
PP & T consult s.r.o.
Poděbradova 2024/42a, Královo Pole, 612 00 Brno |
13.2.2013 5.12.2018 |
|
PP & T consult s.r.o.
Poděbradova 2024/42a, Královo Pole, 612 00 Brno |
6.2.2013 5.12.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
16.3.2016 |
PETR PEŇÁZ Kuřim - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.12.2018 | Společník s vkladem PP & T consult s.r.o. |
5.12.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Langostura, s.r.o., zmenil adresu. |
5.12.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (PP & T consult s.r.o.) |
2. PETR PEŇÁZ , Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
H.A.P. PNEUMATIC, spol. s r.o.
Jihlavská 1007/2, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou |
11.5.2016 | |
H.A.P. PNEUMATIC, spol. s r.o.
Jihlavská 1007/2, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou |
6.5.2016 | |
H.A.P., spol. s r.o. v likvidaci
Jihlavská 1007/2, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou |
26.4.2016 |
PETR PEŇÁZ Žďár nad Sázavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (H.A.P. PNEUMATIC, spol. s r.o.) |
17.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (H.A.P. PNEUMATIC, spol. s r.o.) |
6.5.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (H.A.P. PNEUMATIC, spol. s r.o.) |
3. Petr Peňáz, Žďár nad Sázavou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
20.5.1991 |
4. Petr Peňáz, okres Opava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
3.2.1994 |
5. Petr Peňáz, Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Příprava staveniště Sklenářské, malířské a natěračské práce Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní úklidové činnosti |
5.3.2012 |
6. PETR PEŇÁZ , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno |
15.3.2018 19.10.2020 |
|
Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Komenského náměstí 220/2, Brno-město, 602 00 Brno |
1.1.2014 15.3.2018 |
7. PETR PEŇÁZ , okres Opava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu v Kozmicích, Hlavní 359/32
Hlavní 359/32, 747 11 Kozmice |
13.5.2019 13.5.2024 |
Souhrnné informace ke jménu "Petr Peňáz"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Petr Peňáz – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Petr Peňáz?
Jméno Petr Peňáz je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Petr Peňáz je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Petr Peňáz.