Radek Marhoun - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radek Marhoun v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Radek Marhoun není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Radek Marhoun - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Radek Marhoun
okres Praha-východ |
Živnost a firmy: |
Detaily Radek Marhoun - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Radek Marhoun , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Alfa construct s.r.o.
Loudova 1880/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
7.7.2021 27.10.2023 |
|
Alfa construct s.r.o.
Loudova 1880/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
10.10.2011 7.7.2021 |
|
Alfa construct s.r.o.
Loudova 1880/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
7.10.2011 7.7.2021 |
|
Alfa construct s.r.o.
Loudova 1880/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
7.10.2011 17.10.2023 |
|
Fastwin s.r.o.
Laudonova 434/6, Štěrboholy, 102 00 Praha |
6.3.2023 | |
Fastwin s.r.o.
Laudonova 434/6, Štěrboholy, 102 00 Praha |
6.3.2023 | |
Společenství vlastníků domu Laudonova 434/6, Praha 10
Laudonova 434/6, Štěrboholy, 102 00 Praha |
8.6.2023 | |
Společenství vlastníků domu Laudonova 434/6, Praha 10
Laudonova 434/6, Štěrboholy, 102 00 Praha |
4.11.2010 15.12.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek Klecany 369
Klecany 369, 250 67 Klecany |
6.3.2007 28.1.2008 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní úklidové činnosti |
29.6.2011 |
Radek Marhoun okres Praha-východ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.3.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Laudonova 434/6, Praha 10 |
27.10.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Alfa construct s.r.o. . |
27.10.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Alfa construct s.r.o. ) |
Souhrnné informace ke jménu "Radek Marhoun"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Radek Marhoun – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Radek Marhoun?
Jméno Radek Marhoun je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Radek Marhoun je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Radek Marhoun.