RADEK ŠTERC - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radek Sterc v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 1 historický záznam. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Radek Sterc bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
RADEK ŠTERC - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
RADEK ŠTERC
Brno |
Firmy: |
2. |
Radek Šterc
Brno |
Živnost |
Detaily RADEK ŠTERC - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. RADEK ŠTERC , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Agentura Acco v.o.s.
Běhounská 677/15, Brno-město, 602 00 Brno |
17.8.2021 | |
Ailos s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
25.8.2021 | |
Ailos s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
20.1.2021 | |
Ailos s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
9.11.2020 19.1.2021 |
|
BOSTOM s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
30.7.2021 | |
Fashion Investment Group, s.r.o.
Mlýnská 326/13, Trnitá (Brno-střed), 602 00 Brno |
15.4.2021 | |
HUEANH s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
18.12.2020 | |
NINHBINH s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
7.5.2021 |
RADEK ŠTERC Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.8.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Ailos s.r.o.) |
17.8.2021 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Agentura Acco v.o.s. |
30.7.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BOSTOM s.r.o.) |
2. Radek Šterc, Brno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
3.4.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "RADEK ŠTERC"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu RADEK ŠTERC – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno RADEK ŠTERC?
Jméno RADEK ŠTERC je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem RADEK ŠTERC je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem RADEK ŠTERC.