Radomír Kozub - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radomir Kozub v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 9 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Radomir Kozub bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Radomír Kozub - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Radomír Kozub
Ostrava |
Firmy: |
2. |
Ing. Radomír Kozub
Ostrava |
Živnost |
3. |
Ing. Radomír Kozub
Ostrava |
Firmy: |
Detaily Radomír Kozub - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Radomír Kozub , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KOZUB s.r.o.
Karla Pokorného 1396/38, Poruba, 708 00 Ostrava |
29.3.2023 | |
KOZUB s.r.o.
Karla Pokorného 1396/38, Poruba, 708 00 Ostrava |
29.3.2023 |
Ing. Radomír Kozub Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.3.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč (KOZUB s.r.o.) |
29.3.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (KOZUB s.r.o.) |
2. Ing. Radomír Kozub, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Informační a komunikační činnosti |
20.12.2002 |
3. Ing. Radomír Kozub , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
František Nedbal - Stolařství spol. s r. o. "v likvidaci"
Ostrava-Radvanice, Areál dolu Ludvík, PSČ 716 00 Zaniklý subjekt: 21.2.2023 |
29.7.2022 21.2.2023 |
|
František Nedbal - Stolařství spol. s r. o. "v likvidaci"
Ostrava-Radvanice, Areál dolu Ludvík, PSČ 716 00 Zaniklý subjekt: 21.2.2023 |
1.12.1992 21.2.2023 |
|
František Nedbal - Stolařství spol. s r. o. "v likvidaci"
Ostrava-Radvanice, Areál dolu Ludvík, PSČ 716 00 Zaniklý subjekt: 21.2.2023 |
1.12.1992 29.7.2022 |
|
INTERHELLAS s.r.o.
Palackého 1437, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
22.6.1994 25.11.1998 |
|
INTERHELLAS s.r.o.
Palackého 1437, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
22.6.1994 25.11.1998 |
|
Společenství vlastníků domu M. Majerové 1649, Ostrava
Marie Majerové 1649/25, Poruba, 708 00 Ostrava |
24.6.2010 26.1.2012 |
|
Společenství vlastníků Marie Majerové 1647, Ostrava
Marie Majerové 1647/29, Poruba, 708 00 Ostrava |
4.9.2010 21.2.2012 |
|
Společenství vlastníků Marie Majerové 1648, Ostrava
Marie Majerové 1648/27, Poruba, 708 00 Ostrava |
23.6.2010 14.1.2012 |
|
TRIODYN MEZ Brumov, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 20.3.2012 |
14.12.1994 21.5.1997 |
Souhrnné informace ke jménu "Radomír Kozub"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Radomír Kozub – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Radomír Kozub?
Jméno Radomír Kozub je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Radomír Kozub je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Radomír Kozub.