RADOMÍR VOSTAL - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radomir Vostal v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Radomir Vostal není zapsáno v živnostenském rejstříku.
RADOMÍR VOSTAL - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
RADOMÍR VOSTAL
Brno |
Firmy: |
Detaily RADOMÍR VOSTAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. RADOMÍR VOSTAL , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CPI Retails Třinec, a.s.
Vladislavova 1390/17, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 4.12.2017 |
31.7.2015 14.12.2016 |
|
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
18.5.2014 30.11.2014 |
|
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
17.5.2011 17.5.2014 |
|
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
18.2.2008 17.5.2011 |
|
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
20.1.1999 18.2.2008 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
14.2.2022 | |
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
13.2.2019 13.2.2022 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
12.2.2016 26.10.2018 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
12.2.2016 12.2.2019 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
11.2.2013 11.2.2016 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
10.2.2010 11.2.2013 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
13.11.2006 10.2.2010 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
14.11.2000 13.11.2006 |
|
IMOS holding, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
14.11.2000 22.4.2008 |
|
IMOS stavby, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
9.8.2013 26.5.2020 |
|
IMOS stavby, a.s.
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno |
9.8.2013 26.10.2018 |
RADOMÍR VOSTAL Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady IMOS holding, a.s. |
15.4.2022 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady IMOS holding, a.s. |
2.7.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady IMOS stavby, a.s. |
Souhrnné informace ke jménu "RADOMÍR VOSTAL"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu RADOMÍR VOSTAL – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno RADOMÍR VOSTAL?
Jméno RADOMÍR VOSTAL je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem RADOMÍR VOSTAL je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem RADOMÍR VOSTAL.