Serghei Chiriac - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Serghei Chiriac v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 1 historický záznam. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Serghei Chiriac není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Serghei Chiriac - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Serghei Chiriac
Moldavská republika |
Firmy: |
2. |
Serghei Chiriac
Bílina |
Firmy: |
Detaily Serghei Chiriac - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Serghei Chiriac , Moldavská republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
VAN INVEST PRAHA s.r.o.
Jeseniova 2851/32, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
30.6.2010 | |
VAN INVEST PRAHA s.r.o.
Jeseniova 2851/32, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
30.6.2010 22.10.2018 |
Serghei Chiriac Moldavská republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.6.2019 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel VAN INVEST PRAHA s.r.o. . |
30.6.2010 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 25 000,-Kč (VAN INVEST PRAHA s.r.o.) |
30.6.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (VAN INVEST PRAHA s.r.o.) |
2. Serghei Chiriac , Bílina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AKS PLUS s.r.o.
5. května 105/19, Újezdské Předměstí, 418 01 Bílina |
2.9.2022 | |
AKS PLUS s.r.o.
5. května 105/19, Újezdské Předměstí, 418 01 Bílina |
20.2.2019 |
Serghei Chiriac Bílina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.9.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (AKS PLUS s.r.o.) |
2.9.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (AKS PLUS s.r.o.) |
Souhrnné informace ke jménu "Serghei Chiriac"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Serghei Chiriac – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Serghei Chiriac?
Jméno Serghei Chiriac je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Serghei Chiriac je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Serghei Chiriac.