ŠTĚPÁN KOLÁŔ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Stepan Kolar v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 10 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Stepan Kolar bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
ŠTĚPÁN KOLÁŔ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Štěpán Kolář
Praha |
Firmy: |
2. |
Štěpán Kolář
Rakovník |
Firmy: |
3. |
Štěpán Kolář
okres Brno-město |
Živnost |
4. |
Štěpán Kolář
okres Praha-východ |
Živnost |
5. |
Štěpán Kolář
Praha |
Živnost |
6. |
Stěpán Kolář
Praha |
Firmy: |
7. |
Štěpán Kolář
okres Jindřichův Hradec |
Firmy: |
Detaily ŠTĚPÁN KOLÁŔ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Štěpán Kolář , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Rodopská 3157
Rodopská 3157/12, Modřany, 143 00 Praha |
3.6.2015 26.4.2017 |
|
Bytové družstvo Rodopská 3157
Rodopská 3157/12, Modřany, 143 00 Praha |
6.6.2012 3.6.2015 |
|
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
22.1.2021 | |
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
7.6.2013 | |
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
17.6.2020 22.1.2021 |
|
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
7.5.2014 17.6.2020 |
|
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
30.7.2013 7.5.2014 |
|
Gastro 4u s.r.o.
Na Božkovně 1922, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha |
7.6.2013 17.6.2020 |
|
S.E.H. Private Equity a.s.
28. pluku 632/44, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha |
6.12.2012 24.7.2017 |
Štěpán Kolář Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.1.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Gastro 4u s.r.o.) |
22.1.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Gastro 4u s.r.o. ) |
17.6.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Gastro 4u s.r.o., zmenil adresu. |
2. Štěpán Kolář , Rakovník
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů domu čp. 1509, ul. S.K. Neumanna, Rakovník
S. K. Neumanna 1509, Rakovník II, 269 01 Rakovník |
21.2.2017 |
Štěpán Kolář Rakovník - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.6.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů domu čp. 1509, ul. S.K. Neumanna, Rakovník |
3. Štěpán Kolář, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti v oblasti informačních technologií Inženýrské činnosti a související technické poradenství Překladatelské a tlumočnické činnosti |
9.9.2016 |
4. Štěpán Kolář, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava Činnosti v oblasti informačních technologií Ostatní sportovní činnosti |
22.11.1993 |
5. Štěpán Kolář, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Reklamní činnosti |
16.9.1998 |
6. Stěpán Kolář , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Rodopská 3157
Rodopská 3157/12, Modřany, 143 00 Praha |
6.6.2012 17.9.2012 |
|
S.E.H. Private Equity a.s.
28. pluku 632/44, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha |
7.12.2007 6.12.2012 |
7. Štěpán Kolář , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz chovatelů, Základní organizace Plavsko
Dolní Lhota 6, 378 02 Stráž nad Nežárkou |
20.11.2013 8.4.2024 |
Souhrnné informace ke jménu "ŠTĚPÁN KOLÁŔ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu ŠTĚPÁN KOLÁŔ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno ŠTĚPÁN KOLÁŔ?
Jméno ŠTĚPÁN KOLÁŔ je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem ŠTĚPÁN KOLÁŔ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem ŠTĚPÁN KOLÁŔ.