Steve Georges - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Steve Georges v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 16 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 43 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Steve Georges není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Steve Georges - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
JUDr. Steve Georges
Brno |
Firmy: |
2. |
JUDr. Steve Georges
Brno |
Firmy: |
Detaily Steve Georges - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Steve Georges , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
A.M.CREDIT HOLDING a.s.
Bílého 85/12, Stránice, 602 00 Brno |
1.4.2011 1.7.2012 |
|
A.M.CREDIT HOLDING a.s.
Bílého 85/12, Stránice, 602 00 Brno |
1.4.2011 21.12.2011 |
|
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
16.9.2014 | |
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
25.11.2013 | |
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
1.4.2014 16.9.2014 |
|
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
2.1.2014 1.4.2014 |
|
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
25.11.2013 1.4.2014 |
|
Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
Lidická 693/5A, Veveří, 602 00 Brno |
25.11.2013 16.9.2014 |
|
AKITA, a.s.
Přátelství 1662, Uhříněves, 104 00 Praha |
22.12.2003 16.1.2009 |
|
Burestone, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
16.9.2014 7.11.2016 |
|
Burestone, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
17.7.2014 16.9.2014 |
|
Burestone, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
29.7.2011 17.7.2014 |
|
Burestone, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
16.7.1999 29.7.2011 |
|
ČMFL, a.s. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 27.3.2012 |
30.11.1999 19.10.2000 |
|
DIR68 s.r.o.
Božetěchova 2968/104, Královo Pole, 612 00 Brno |
16.9.2014 26.4.2021 |
|
DIR68 s.r.o.
Božetěchova 2968/104, Královo Pole, 612 00 Brno |
17.7.2014 16.9.2014 |
|
DIR68 s.r.o.
Božetěchova 2968/104, Královo Pole, 612 00 Brno |
22.9.2011 17.7.2014 |
|
GENESIS Consulting s.r.o.
U Břízy 497/7, 664 48 Moravany |
20.5.2020 27.9.2023 |
|
GOLD COMPANY, a.s. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.11.2021 |
19.8.2002 5.2.2003 |
|
GOLDENJEST International, a.s.
Venušina 1149/3, Uhříněves, 104 00 Praha |
23.2.2011 19.5.2011 |
|
Moravská typografie, a. s.
Moravské náměstí 754/13, Veveří, 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 10.9.2015 |
1.1.2012 23.7.2012 |
|
Nadace FONS SALUTIS
Renneská třída 390/9, Štýřice, 639 00 Brno |
24.5.2007 31.5.2012 |
|
Palác Kobližná a.s.
Radnická 376/11, Brno-město, 602 00 Brno |
8.9.2014 16.9.2014 |
|
Palác Kobližná a.s.
Radnická 376/11, Brno-město, 602 00 Brno |
8.9.2014 26.1.2017 |
|
SETA, spol. s r. o.
náměstí Svobody 76/11, Brno-město, 602 00 Brno |
3.10.2005 19.6.2006 |
|
SETA, spol. s r. o.
náměstí Svobody 76/11, Brno-město, 602 00 Brno |
12.5.2005 25.10.2010 |
|
Solo Property Group a.s.
Cejl 494/25, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
21.11.2017 1.1.2021 |
|
SYRCAS COM s.r.o. v likvidaci
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
6.2.2008 14.4.2009 |
|
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
16.9.2014 | |
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
16.12.2008 | |
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
14.7.2014 16.9.2014 |
|
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
14.1.2009 14.7.2014 |
|
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
16.12.2008 14.7.2014 |
|
TOSTEPTAN a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
16.12.2008 16.9.2014 |
|
Two links s.r.o.
Tábor 885/15, Žabovřesky, 616 00 Brno |
9.11.2018 | |
Two links s.r.o.
Tábor 885/15, Žabovřesky, 616 00 Brno |
9.11.2018 | |
WIVID, a.s. v likvidaci
Husovo náměstí 556/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 2.6.2015 |
3.8.1999 9.11.1999 |
|
ZRKV a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
26.6.2014 | |
ZRKV a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
26.6.2014 6.8.2015 |
|
ZRKV a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
19.4.2007 17.7.2014 |
|
ZRKV a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
19.4.2007 16.9.2014 |
|
ZRKV a.s.
Bohunická 238/67, Horní Heršpice, 619 00 Brno |
19.4.2007 26.6.2014 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
25.2.2010 16.9.2014 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
25.2.2010 14.10.2016 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
25.2.2010 29.5.2017 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
25.2.2010 17.7.2014 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
25.7.2008 16.2.2009 |
|
ZYXO a.s.
Valchařská 59/39, Husovice, 614 00 Brno |
9.5.2005 25.7.2008 |
JUDr. Steve Georges Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.9.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GENESIS Consulting s.r.o. ) |
26.4.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (DIR68 s.r.o. ) |
1.1.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Solo Property Group a.s. |
2. JUDr. Steve Georges , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ESPACE produktion spol. s r.o.
Třešť, Třešť Zaniklý subjekt: 25.10.2011 |
21.3.2008 10.7.2008 |
|
POLYSTA BM s.r.o.
Vinohradská 1114/76, Černovice, 618 00 Brno Zaniklý subjekt: 22.5.2018 |
18.5.2009 21.2.2012 |
Souhrnné informace ke jménu "Steve Georges"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Steve Georges – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Steve Georges?
Jméno Steve Georges je uvedeno v 16 společnostech.
Kolik osob se jménem Steve Georges je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Steve Georges.