Tomáš Helešic - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Tomas Helesic v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 11 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Tomas Helesic bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Tomáš Helešic - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Tomáš Helešic
Ostrava |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
Tomáš Helešic
okres Hodonín |
Firmy: |
3. |
Tomáš Helešic
Břeclav |
Firmy: |
4. |
Tomáš Helešic
okres Brno-město |
Živnost |
5. |
Tomáš Helešic
okres Břeclav |
Živnost |
Detaily Tomáš Helešic - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Tomáš Helešic , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INSIA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
24.8.2016 24.1.2024 |
|
INSIA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
31.7.2009 24.8.2016 |
|
INSIA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
27.7.2009 24.1.2024 |
|
INSIA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
27.7.2009 24.8.2016 |
|
LECTURETA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
26.8.2016 | |
LECTURETA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
10.9.2010 | |
LECTURETA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
22.9.2010 26.8.2016 |
|
LECTURETA TOP s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
10.9.2010 26.8.2016 |
|
Myfone 21 s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
16.1.2020 | |
Myfone 21 s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
2.11.2011 | |
Myfone 21 s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
2.11.2011 16.1.2020 |
|
Myfone 21 s.r.o.
Mírová 502/38, Vítkovice, 703 00 Ostrava |
2.11.2011 16.1.2020 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Univerzální administrativní činnosti Ostatní finanční činnosti |
15.10.2001 |
Tomáš Helešic Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.1.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (INSIA TOP s.r.o. ) |
24.1.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel INSIA TOP s.r.o. . |
16.1.2020 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel HTR Řešení dopravních nehod s.r.o., zmenil adresu. |
2. Tomáš Helešic , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bowling ValMez s.r.o.
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
12.9.2019 | |
Bowling ValMez s.r.o.
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
12.9.2019 | |
MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00 Brno |
14.4.2010 21.1.2014 |
|
MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00 Brno |
22.3.2010 10.12.2013 |
|
MAMUT - THERM PRO s.r.o.
Slaměníkova 1008/23b, Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00 Brno |
2.7.2007 14.4.2010 |
Tomáš Helešic okres Hodonín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.9.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 2 000,-Kč, podíl: 100 % (Bowling ValMez s.r.o.) |
12.9.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Bowling ValMez s.r.o.) |
21.1.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MAMUT-PRO s.r.o. ) |
3. Tomáš Helešic , Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Odborová organizace VaK Břeclav
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav |
20.10.2020 |
4. Tomáš Helešic, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce Pokrývačské práce Velkoobchod a maloobchod |
23.9.2022 |
5. Tomáš Helešic, okres Břeclav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod |
23.11.2010 |
Souhrnné informace ke jménu "Tomáš Helešic"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Tomáš Helešic – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Tomáš Helešic?
Jméno Tomáš Helešic je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Tomáš Helešic je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Tomáš Helešic.