Tomáš Paleček - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Tomas Palecek v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 7 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 10 aktuálních záznamů a celkem 20 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Tomas Palecek bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 11 různých osob.
Tomáš Paleček - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Tomáš Paleček
Liberec |
Živnost a firmy: |
2. |
Tomáš Paleček
Brno |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
3. |
Ing. Tomáš Paleček
Praha |
Živnost a firmy: |
4. |
Mgr. Tomáš Paleček
Brno |
Firmy: |
5. |
Tomáš Paleček
Skuteč |
Živnost a firmy: |
6. |
Ing. Tomáš Paleček
Praha |
Firmy: |
7. |
Tomáš Paleček
Praha |
Firmy: |
8. |
Tomáš Paleček
okres Praha-východ |
Živnost |
9. |
Tomáš Paleček
okres Louny |
Živnost |
10. |
Tomáš Paleček
okres Český Krumlov |
Živnost |
11. |
Tomáš Paleček
Praha |
Živnost |
12. |
Tomáš Paleček
okres Hodonín |
Podnikatel fyz. osoba |
13. |
Ing. Tomáš Paleček
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
14. |
Tomáš Paleček
okres Jindřichův Hradec |
Živnost |
15. |
Tomáš Paleček
okres Pardubice |
Živnost |
16. |
Tomáš Paleček
okres Kladno |
Živnost |
17. |
Tomáš Paleček
okres Chrudim |
Živnost |
18. |
Doc.MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Říčany |
Živnost |
19. |
MUDr. Tomáš Paleček
Ostrava |
Firmy: |
Detaily Tomáš Paleček - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Tomáš Paleček , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Kaplického 367-370 v likvidaci
Liberec Zaniklý subjekt: 11.4.2008 |
4.6.2001 25.9.2003 |
|
FCC Liberec, s.r.o.
Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec |
28.2.2001 21.9.2005 |
|
FCC Liberec, s.r.o.
Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec |
28.2.2001 16.5.2007 |
|
Technické a stavební služby a. s. v likvidaci
Liberecká 35, 463 31 Chrastava Zaniklý subjekt: 10.4.2017 |
21.5.2013 12.2.2015 |
|
Technické a stavební služby a. s. v likvidaci
Liberecká 35, 463 31 Chrastava Zaniklý subjekt: 10.4.2017 |
25.5.2009 21.5.2013 |
|
Technické a stavební služby a. s. v likvidaci
Liberecká 35, 463 31 Chrastava Zaniklý subjekt: 10.4.2017 |
22.6.2005 25.5.2009 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Velkoobchod a maloobchod |
29.11.1999 |
2. Tomáš Paleček , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
APEL - stav, a.s.
Vaškova 2256/17, Židenice (Brno-Židenice), 615 00 Brno |
2.11.2007 20.5.2015 |
|
APEL - stav, a.s.
Vaškova 2256/17, Židenice (Brno-Židenice), 615 00 Brno |
2.11.2007 9.7.2014 |
|
GLICE CZ, s.r.o.
Urbánkova 789/20, Komín, 624 00 Brno |
28.11.2016 27.11.2019 |
|
GLICE CZ, s.r.o.
Urbánkova 789/20, Komín, 624 00 Brno |
22.11.2016 27.11.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Urbánkova 18 a 20
Urbánkova 789/20, Komín, 624 00 Brno |
4.11.2009 22.5.2012 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání Sportovní činnosti Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
19.2.2001 |
3. Ing. Tomáš Paleček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CTP Hotel Pilsen, spol. s r.o.
CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec |
28.1.1998 3.9.2003 |
|
RWE Plynoprojekt, s.r.o.
Praha Zaniklý subjekt: 1.1.2013 |
5.4.1996 24.9.1999 |
|
Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278
Na valech 278/22, Hradčany (Praha 6), 160 00 Praha |
4.6.2020 | |
Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278
Na valech 278/22, Hradčany (Praha 6), 160 00 Praha |
15.6.2015 4.6.2020 |
|
Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278
Na valech 278/22, Hradčany (Praha 6), 160 00 Praha |
29.4.2010 29.4.2015 |
|
Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278
Na valech 278/22, Hradčany (Praha 6), 160 00 Praha |
26.4.2005 29.4.2010 |
|
Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278
Na valech 278/22, Hradčany (Praha 6), 160 00 Praha |
16.2.2001 16.2.2003 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Překladatelské a tlumočnické činnosti Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří Ostatní vzdělávání |
23.6.1992 |
Ing. Tomáš Paleček Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.8.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278 |
29.8.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278 |
15.10.2015 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu v Praze 6 čp. 278 |
4. Mgr. Tomáš Paleček , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GLICE CZ, s.r.o.
Urbánkova 789/20, Komín, 624 00 Brno |
27.11.2019 | |
GLICE CZ, s.r.o.
Urbánkova 789/20, Komín, 624 00 Brno |
22.11.2016 |
Mgr. Tomáš Paleček Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.11.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (GLICE CZ, s.r.o.) |
27.11.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pao CZ, s.r.o.) |
5. Tomáš Paleček , Skuteč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PALEČEK GROUP s.r.o.
Vítězslava Nováka 44, 539 73 Skuteč |
20.5.2016 | |
PALEČEK GROUP s.r.o.
Vítězslava Nováka 44, 539 73 Skuteč |
20.5.2016 | |
Společenství vlastníků čp. 926-929, ul. Družstevní, Skuteč
Družstevní 926, 539 73 Skuteč |
14.5.2024 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
16.5.2011
Zaniklý subjekt: 15.2.2023 |
Tomáš Paleček Skuteč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.7.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků čp. 926-929, ul. Družstevní, Skuteč |
20.5.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 4 000,-Kč, podíl: 40 % (Restaurace & penzion U Palečků s.r.o.) |
20.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Restaurace & penzion U Palečků s.r.o.) |
6. Ing. Tomáš Paleček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
NUMERIS s.r.o.
Sokolovská 270/201, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
17.5.2020 | |
NUMERIS s.r.o.
Sokolovská 270/201, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha |
1.1.2020 17.5.2020 |
|
ÚČTO IP s.r.o.
Kovanecká 2106/6, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
20.1.2023 | |
ÚČTO IP s.r.o.
Kovanecká 2106/6, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
20.1.2023 |
Ing. Tomáš Paleček Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.1.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 10 % (ÚČTO IP s.r.o.) |
20.1.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ÚČTO IP s.r.o.) |
17.5.2020 | Společník s vkladem NUMERIS s.r.o. |
7. Tomáš Paleček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytových jednotek Levského 3221
Levského 3221/1, Modřany, 143 00 Praha |
18.10.2021 |
Tomáš Paleček Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.12.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků bytových jednotek Levského 3221 |
8. Tomáš Paleček, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
3.8.2016 |
9. Tomáš Paleček, okres Louny
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Velkoobchod a maloobchod |
5.12.2016 |
10. Tomáš Paleček, okres Český Krumlov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Ostatní zpracovatelský průmysl Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Malířské a natěračské práce Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Ostatní úklidové činnosti Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
25.10.2017 |
11. Tomáš Paleček, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
27.11.2017 |
12. Tomáš Paleček, okres Hodonín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním Řízení a správa finančních trhů |
15.5.2019 |
13. Ing. Tomáš Paleček, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání |
17.2.2021 |
14. Tomáš Paleček, okres Jindřichův Hradec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
16.11.2023 |
15. Tomáš Paleček, okres Pardubice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava Velkoobchod a maloobchod |
22.2.1994 |
16. Tomáš Paleček, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
31.5.1995 |
17. Tomáš Paleček, okres Chrudim
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
1.9.2006 |
18. Doc.MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., Říčany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
7.4.2011 |
19. MUDr. Tomáš Paleček , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EASY PROMOTION, v.o.s. v likvidaci
Hrnčířská 156, Zdiměřice, 252 42 Jesenice Zaniklý subjekt: 28.1.2016 |
18.5.2010 28.1.2016 |
|
EASY PROMOTION, v.o.s. v likvidaci
Hrnčířská 156, Zdiměřice, 252 42 Jesenice Zaniklý subjekt: 28.1.2016 |
30.4.2010 28.1.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "Tomáš Paleček"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Tomáš Paleček – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Tomáš Paleček?
Jméno Tomáš Paleček je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem Tomáš Paleček je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem Tomáš Paleček.