Václav Pruner - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vaclav Pruner v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 5 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Vaclav Pruner bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Václav Pruner - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Václav Pruner
Praha |
Firmy: |
2. |
Václav Pruner
Čelákovice |
Živnost |
3. |
Václav Pruner
Měčín |
Živnost |
Detaily Václav Pruner - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Václav Pruner , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ELSEA s.r.o. v likvidaci
K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha Zaniklý subjekt: 14.1.2015 |
30.4.2009 19.5.2009 |
|
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
20.6.2014 | |
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
7.7.2005 | |
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
10.8.2009 20.6.2014 |
|
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
7.7.2005 10.8.2009 |
|
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
19.8.1997 7.7.2005 |
|
SEA spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1537/21, Hostivař, 102 00 Praha |
19.8.1997 7.7.2005 |
Václav Pruner Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.6.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 28 000,-Kč, podíl: 14 % (SEA spol. s r.o.) |
20.6.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (SEA spol. s r.o. ) |
10.8.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 28 000,-Kč, podíl: 14 % (SEA spol. s r.o.) |
2. Václav Pruner, Čelákovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Rozmnožování nahraných nosičů Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti |
23.3.2016 |
3. Václav Pruner, Měčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
16.11.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "Václav Pruner"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Václav Pruner – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Václav Pruner?
Jméno Václav Pruner je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Václav Pruner je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Václav Pruner.