Veronika Voříšková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Veronika Voriskova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 7 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Veronika Voriskova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Veronika Voříšková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Veronika Voříšková
Strakonice |
Živnost a firmy: |
2. |
Veronika Voříšková
okres Plzeň-město |
Firmy: |
3. |
Veronika Voříšková
okres Plzeň-město |
Živnost |
Detaily Veronika Voříšková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Veronika Voříšková , Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
7.10.2014 | |
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
9.11.2007 | |
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
20.12.2011 7.10.2014 |
|
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
9.11.2007 20.12.2011 |
|
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
9.11.2007 20.12.2011 |
|
FORTON DECCO s.r.o.
Palackého náměstí 106, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
9.11.2007 3.11.2016 |
|
KLENOTY FORTON s.r.o.
U Sv. Markéty 78, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
5.11.2016 | |
KLENOTY FORTON s.r.o.
U Sv. Markéty 78, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
22.12.2011 | |
KLENOTY FORTON s.r.o.
U Sv. Markéty 78, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
22.12.2011 5.11.2016 |
|
KLENOTY FORTON s.r.o.
U Sv. Markéty 78, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
22.12.2011 5.11.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Specializované návrhářské činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
17.10.1997 |
Ing. Veronika Voříšková Strakonice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel KLENOTY FORTON s.r.o., zmenil adresu. |
5.11.2016 | Společník s vkladem KLENOTY FORTON s.r.o. |
5.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 70 000,-Kč, splaceno: 70000 %, podíl: 33 % (KLENOTY FORTON s.r.o.) |
2. Veronika Voříšková , okres Plzeň-město
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadační fond Dobří lidé Česka
Radobyčice ev. č. 1290, 301 00 Plzeň |
31.5.2017 | |
Nadační fond Dobří lidé Česka
Radobyčice ev. č. 1290, 301 00 Plzeň |
31.5.2017 21.6.2018 |
|
SKI KLUB Dýšina, z.s.
Přátelství 28, 330 02 Dýšina |
15.3.2024 |
Veronika Voříšková okres Plzeň-město - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SKI KLUB Dýšina, z.s. |
21.6.2018 | Revizor Nadační fond Dobří lidé Česka |
21.6.2018 | Revizor Nadační fond Dobří lidé Česka |
3. Veronika Voříšková, okres Plzeň-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
13.11.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "Veronika Voříšková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Veronika Voříšková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Veronika Voříšková?
Jméno Veronika Voříšková je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Veronika Voříšková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Veronika Voříšková.