VIKTOR PAK - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Viktor Pak v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 8 existujících společnostech a má celkem 8 aktuálních záznamů a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Viktor Pak bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
VIKTOR PAK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JUDr. Viktor Pak
Praha |
Firmy: |
2. |
Mgr. VIKTOR PAK
Praha |
Firmy: |
3. |
VIKTOR PAK advokátní kancelář
okres Hlavní město Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
4. |
Viktor Pak
Praha |
Firmy: |
Detaily VIKTOR PAK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Viktor Pak , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Poupětova 1293/11
Poupětova 1293/11, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
28.11.2015 | |
Bytové družstvo Poupětova 1293/11
Poupětova 1293/11, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
7.10.1999 28.11.2015 |
|
INSERVIS, s.s r.o.
Pod Pekařkou 397/12, Podolí, 147 00 Praha |
26.11.2015 | |
INSERVIS, s.s r.o.
Pod Pekařkou 397/12, Podolí, 147 00 Praha |
8.2.1991 26.11.2015 |
|
ISOL SOLUTIONS, s.r.o. v likvidaci
V. P. Čkalova 797/26, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 16.11.2021 |
1.2.2020 16.11.2021 |
|
Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.
Francouzská 171/28, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
1.4.2018 | |
Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.
Francouzská 171/28, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
1.4.2018 | |
Quality Tours s.r.o.
Na příkopě 857/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
21.10.1999 6.11.2002 |
|
Quality Tours s.r.o.
Na příkopě 857/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
21.10.1999 20.11.2000 |
|
Savereal s.r.o. "v likvidaci"
Husova 195, 267 51 Zdice Zaniklý subjekt: 29.12.2020 |
1.11.2019 29.12.2020 |
|
TOMB s.r.o. v likvidaci
Myslíkova 174/23, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
18.9.2002 6.11.2002 |
|
TOMB s.r.o. v likvidaci
Myslíkova 174/23, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
18.9.2002 27.3.2003 |
|
Truhlářství Vinařská, spol. s r.o. v likvidaci
Vinařská 1135/5, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
28.11.2015 | |
Truhlářství Vinařská, spol. s r.o. v likvidaci
Vinařská 1135/5, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
27.1.2010 28.11.2015 |
|
Ú K L I D - S E R V I S, spol. s r.o. v likvidaci
K Šedivce 563, Nebušice, 164 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.9.2018 |
28.11.2015 5.9.2018 |
|
Ú K L I D - S E R V I S, spol. s r.o. v likvidaci
K Šedivce 563, Nebušice, 164 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.9.2018 |
28.11.2015 5.9.2018 |
|
Ú K L I D - S E R V I S, spol. s r.o. v likvidaci
K Šedivce 563, Nebušice, 164 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.9.2018 |
19.12.1990 28.11.2015 |
|
Ú K L I D - S E R V I S, spol. s r.o. v likvidaci
K Šedivce 563, Nebušice, 164 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.9.2018 |
19.12.1990 28.11.2015 |
JUDr. Viktor Pak Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.2.2020 | Zapsán(-a) jako likvidátor ISOL SOLUTIONS, s.r.o. v likvidaci |
1.11.2019 | Zapsán(-a) jako likvidátor Savereal s.r.o. v likvidaci |
1.4.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 17 300 000,-Kč, podíl: 100 % (Pak & Švehelka, advokátní kancelář s.r.o.) |
2. Mgr. VIKTOR PAK , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PRAŽSKÁ EDICE, kom.spol. v likvidaci
Senovážné náměstí 975/20a, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
16.5.2024 | |
SMARTINVESTUM s.r.o.
Poupětova 1293/11, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
31.1.2024 | |
SMARTINVESTUM s.r.o.
Poupětova 1293/11, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
31.1.2024 |
Mgr. VIKTOR PAK Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.5.2024 | Zapsán(-a) jako likvidátor PRAŽSKÁ EDICE, kom.spol. v likvidaci |
31.1.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 50 % (SMARTINVESTUM s.r.o.) |
31.1.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SMARTINVESTUM s.r.o.) |
3. VIKTOR PAK advokátní kancelář, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Právní činnosti |
1.7.2015 |
4. Viktor Pak , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
LIQFIN INVEST s.r.o. v likvidaci
Tigridova 1501/6, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 22.2.2019 |
24.3.2009 22.2.2019 |
|
LIQFIN INVEST s.r.o. v likvidaci
Tigridova 1501/6, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 22.2.2019 |
17.3.2009 22.2.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "VIKTOR PAK"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu VIKTOR PAK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno VIKTOR PAK?
Jméno VIKTOR PAK je uvedeno v 8 společnostech.
Kolik osob se jménem VIKTOR PAK je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem VIKTOR PAK.