VLADIMÍR DOUDA - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vladimir Douda v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Vladimir Douda bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
VLADIMÍR DOUDA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
VLADIMÍR DOUDA
okres Benešov |
Firmy: |
2. |
VLADIMÍR DOUDA
Brno |
Firmy: |
3. |
Bc. VLADIMÍR DOUDA
Tábor |
Firmy: |
4. |
Bc. Vladimír Douda
okres Brno-město |
Živnost |
5. |
Vladimír Douda
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
Detaily VLADIMÍR DOUDA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. VLADIMÍR DOUDA , okres Benešov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Academic Conferences Association, z.s.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha |
8.4.2014 | |
Academic Conferences Association, z.s.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha |
8.4.2014 20.12.2019 |
|
Institut aplikovaného výzkumu z.s.
Vodnická 309/20, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha |
12.7.2019 | |
Institut aplikovaného výzkumu z.s.
Vodnická 309/20, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha |
12.7.2019 20.12.2019 |
|
MAC Prague consulting s.r.o. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.1.2022 |
20.12.2019 5.1.2022 |
|
MAC Prague consulting s.r.o. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.1.2022 |
31.1.2013 20.12.2019 |
|
MAC Prague consulting s.r.o. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.1.2022 |
31.1.2013 20.12.2019 |
|
MAC Prague consulting s.r.o. v likvidaci
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.1.2022 |
31.1.2013 5.1.2022 |
VLADIMÍR DOUDA okres Benešov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.12.2019 | Člen představenstva AV consulting o.s. |
20.12.2019 | Člen představenstva Institut aplikovaného výzkumu z.s. |
20.12.2019 | Společník s vkladem MAC Prague consulting s.r.o. |
2. VLADIMÍR DOUDA , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Slavkovská 862/5 Brno
Slavkovská 862/5, Slatina, 627 00 Brno |
7.2.2016 |
VLADIMÍR DOUDA Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství vlastníků domu Slavkovská 862/5 |
3. Bc. VLADIMÍR DOUDA , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace soukromých zemědělců okresu Tábor, z.s.
Obora 4, 391 75 Malšice |
11.1.2023 |
Bc. VLADIMÍR DOUDA Tábor - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.4.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Asociace soukromých zemědělců okresu Tábor, z.s. |
4. Bc. Vladimír Douda, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání Činnosti autoškol a jiných škol řízení |
31.1.2024 |
5. Vladimír Douda, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Informační a komunikační činnosti |
1.8.2011 |
Souhrnné informace ke jménu "VLADIMÍR DOUDA"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu VLADIMÍR DOUDA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno VLADIMÍR DOUDA?
Jméno VLADIMÍR DOUDA je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem VLADIMÍR DOUDA je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem VLADIMÍR DOUDA.