VLADIMÍR MELOUN - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vladimir Meloun v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 15 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Vladimir Meloun bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
VLADIMÍR MELOUN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Vladimír Meloun
Žďár nad Sázavou |
Firmy: |
2. |
Ing. Vladimír Meloun
Brno |
Firmy: |
3. |
Mgr. VLADIMÍR MELOUN
Příbram |
Firmy: |
4. |
Vladimír Meloun
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
5. |
Vladimír Meloun
okres Rokycany |
Živnost |
6. |
Vladimír Meloun
okres Plzeň-město |
Živnost |
7. |
Vladimír Meloun
okres Brno-venkov |
Firmy: |
Detaily VLADIMÍR MELOUN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Vladimír Meloun , Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Okružní 780
Okružní 780/63, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
13.5.2021 | |
Společenství vlastníků domu Okružní 780
Okružní 780/63, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
18.5.2016 13.5.2021 |
|
Společenství vlastníků domu Okružní 780
Okružní 780/63, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
18.5.2011 18.5.2016 |
|
T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
3.5.2003 23.9.2004 |
|
T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
9.5.1995 3.5.2003 |
Vladimír Meloun Žďár nad Sázavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.7.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Okružní 780 |
8.7.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Okružní 780 (vymazáno) |
14.7.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků domu Okružní 780 |
2. Ing. Vladimír Meloun , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EUROBI spol. s r.o.
Nádražní 371, 664 53 Újezd u Brna |
8.3.2006 6.11.2007 |
|
EUROBI spol. s r.o.
Nádražní 371, 664 53 Újezd u Brna |
12.8.1996 8.3.2006 |
|
EUROBI spol. s r.o.
Nádražní 371, 664 53 Újezd u Brna |
20.9.1995 12.8.1996 |
|
Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk
Elišky Machové 1213/49, Žabovřesky, 616 00 Brno |
12.2.2021 | |
Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk
Elišky Machové 1213/49, Žabovřesky, 616 00 Brno |
6.5.2016 12.2.2021 |
|
Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk
Elišky Machové 1213/49, Žabovřesky, 616 00 Brno |
12.3.1999 12.3.2004 |
|
Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk
Elišky Machové 1213/49, Žabovřesky, 616 00 Brno |
12.3.1999 6.5.2016 |
|
SANOSTIMUL, s.r.o.
Svážná 396/5, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
17.7.1995 9.6.1999 |
|
SANOSTIMUL, s.r.o.
Svážná 396/5, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
17.7.1995 9.6.1999 |
Ing. Vladimír Meloun Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.2.2021 | Zakladatel Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk |
12.2.2021 | Zakladatel Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk |
6.5.2016 | Zakladatel Nadační fond pro rozvoj Žabovřesk |
3. Mgr. VLADIMÍR MELOUN , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha |
23.10.2021 | |
Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha |
23.10.2021 15.3.2023 |
|
Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha |
23.10.2021 25.10.2023 |
Mgr. VLADIMÍR MELOUN Příbram - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.10.2023 | Člen představenstva Bílý kruh bezpečí, z.s. |
25.10.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Bílý kruh bezpečí, z.s. |
15.3.2023 | Člen představenstva Bílý kruh bezpečí, z.s. |
4. Vladimír Meloun, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Zahraniční fyzická osoba
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
19.10.2020 |
5. Vladimír Meloun, okres Rokycany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
12.5.1992 |
6. Vladimír Meloun, okres Plzeň-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
28.5.1997 |
7. Vladimír Meloun , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Předklášteří 1197
Ve dvoře 1197, 666 02 Předklášteří |
23.11.2018 23.11.2021 |
Souhrnné informace ke jménu "VLADIMÍR MELOUN"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu VLADIMÍR MELOUN – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno VLADIMÍR MELOUN?
Jméno VLADIMÍR MELOUN je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem VLADIMÍR MELOUN je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem VLADIMÍR MELOUN.