VLADIMÍR ŠKODA - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vladimir Skoda v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 14 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 53 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Vladimir Skoda bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 6 různých osob.
VLADIMÍR ŠKODA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Vladimír Škoda
Brno |
Firmy: |
2. |
Vladimír Škoda
Pelhřimov |
Živnost a firmy: |
3. |
Vladimír Škoda
Přerov |
Živnost a firmy: |
4. |
Vladimír Škoda
Ostrava |
Živnost a firmy: |
5. |
Vladimír Škoda
Pelhřimov |
Živnost a firmy: |
6. |
Vladimír Škoda
Hranice |
Firmy: |
7. |
Vladimír Škoda
okres Žďár nad Sázavou |
Firmy: |
8. |
Bc. VLADIMÍR ŠKODA
okres České Budějovice |
Firmy: |
9. |
Vladimír Škoda
okres Benešov |
Živnost |
10. |
Vladimír Škoda
okres Žďár nad Sázavou |
Živnost |
11. |
Vladimír Škoda
okres Semily |
Živnost |
12. |
Ing. Vladimír Škoda
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
13. |
Vladimír Škoda
Osečná |
Živnost |
14. |
Vladimír Škoda
okres Benešov |
Podnikatel fyz. osoba |
15. |
Vladimír Škoda
okres Semily |
Firmy: |
16. |
Vladimír Škoda
okres Olomouc |
Firmy: |
17. |
Vladimír Škoda
České Budějovice |
Firmy: |
18. |
Vladimír Škoda
okres Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
19. |
Vladimír Škoda
České Budějovice |
Firmy: |
20. |
Vladimír Škoda
Hranice |
Firmy: |
21. |
Vladimír Škoda
Pelhřimov |
Firmy: |
Detaily VLADIMÍR ŠKODA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Vladimír Škoda , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ART VENTURE, s.r.o.
Jiráskova 109/14, Veveří, 602 00 Brno |
23.2.2023 | |
ART VENTURE, s.r.o.
Jiráskova 109/14, Veveří, 602 00 Brno |
8.1.2016 | |
ART VENTURE, s.r.o.
Jiráskova 109/14, Veveří, 602 00 Brno |
31.5.2010 27.3.2014 |
|
ART VENTURE, s.r.o.
Jiráskova 109/14, Veveří, 602 00 Brno |
14.7.2003 29.3.2007 |
|
ART VENTURE, s.r.o.
Jiráskova 109/14, Veveří, 602 00 Brno |
14.7.2003 8.1.2016 |
|
Bytové družstvo Jiráskova 14, družstvo v likvidaci
Brno Zaniklý subjekt: 9.5.2011 |
3.4.2000 22.5.2007 |
|
STAHL MONT s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 5.1.2009 |
27.8.2001 13.12.2006 |
|
STAHL MONT s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 5.1.2009 |
27.8.2001 5.1.2009 |
|
TRIGACOM, a.s. v likvidaci
Holická 1173/49A, Hodolany, 779 00 Olomouc |
15.7.2005 31.10.2005 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
31.5.2010 27.3.2014 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
3.5.2002 12.3.2015 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
13.8.1999 3.5.2002 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
12.4.1996 13.8.1999 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
12.4.1996 5.4.2007 |
|
VENTURE BRNO, s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 12.3.2015 |
12.4.1996 13.8.1999 |
Ing. Vladimír Škoda Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.2.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (ART VENTURE, s.r.o.) |
8.1.2016 | Společník s vkladem ART VENTURE, s.r.o. |
8.1.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (ART VENTURE, s.r.o.) |
2. Vladimír Škoda , Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
H U K O V spol. s r.o.
Dolní náměstí 254, 396 01 Humpolec Zaniklý subjekt: 31.12.2023 |
1.7.2014 31.7.2023 |
|
H U K O V spol. s r.o.
Dolní náměstí 254, 396 01 Humpolec Zaniklý subjekt: 31.12.2023 |
23.2.2002 1.7.2014 |
|
H U K O V spol. s r.o.
Dolní náměstí 254, 396 01 Humpolec Zaniklý subjekt: 31.12.2023 |
30.9.1997 23.2.2002 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
14.9.2001 22.6.2007 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
8.1.2001 14.9.2001 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
8.1.2001 15.1.2007 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
3.3.1997 14.9.2001 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
1.1.1991
Zaniklý subjekt: 19.4.2024 |
3. Vladimír Škoda , Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KARVEP s.r.o.
Šířava 295/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
27.11.2000 25.3.2004 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
13.12.1991
Zaniklý subjekt: 29.8.2022 |
4. Vladimír Škoda , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
23.9.2016 | |
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
7.12.2006 | |
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
19.7.2016 23.9.2016 |
|
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
7.12.2006 19.7.2016 |
|
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
7.12.2006 19.7.2016 |
|
Restaurace Škoda s.r.o.
Na Pěčonce 1903/21, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
7.12.2006 23.9.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
23.7.2003 |
Vladimír Škoda Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.9.2016 | Společník s vkladem Restaurace Škoda s.r.o. |
23.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Restaurace Škoda s.r.o., zmenil adresu. |
23.9.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Restaurace Škoda s.r.o.) |
5. Vladimír Škoda , Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Energy Dash s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
4.11.2015 16.7.2021 |
|
Energy Dash s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
5.5.2014 4.11.2015 |
|
Energy Dash s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
4.1.2012 4.11.2015 |
|
Energy Dash s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
4.1.2012 5.5.2014 |
|
Energy Dash s.r.o.
Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha |
4.1.2012 16.7.2021 |
|
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
6.11.2015 | |
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.12.2006 | |
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
18.2.2011 6.11.2015 |
|
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.12.2006 18.2.2011 |
|
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.12.2006 18.2.2011 |
|
MV PLAST s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.12.2006 6.11.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
27.10.1999 |
Vladimír Škoda Pelhřimov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.7.2021 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Energy Dash s.r.o. ) |
16.7.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Energy Dash s.r.o. . |
6.11.2015 | Společník s vkladem MV PLAST s.r.o. |
6. Vladimír Škoda , Hranice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
27.8.2014 8.3.2022 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
28.11.2011 27.8.2014 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.3.1992 27.8.2014 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.3.1992 8.3.2022 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1529, 1530 Pod Lipami v Hranicích
Pod Lipami 1530, Hranice I-Město, 753 01 Hranice |
7.1.2023 |
Vladimír Škoda Hranice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.4.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1529, 1530 Pod Lipami v Hranicích |
8.3.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. ) |
8.3.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. . |
7. Vladimír Škoda , okres Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek Nebštych
Nové Sady 72, 595 01 Nové Sady |
17.8.2022 |
Vladimír Škoda okres Žďár nad Sázavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.10.2022 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Spolek Nebštych |
8. Bc. VLADIMÍR ŠKODA , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DeAg EPOX s.r.o.
Otakarova 1364/45, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
22.1.2024 |
Bc. VLADIMÍR ŠKODA okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.1.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (DeAg EPOX s.r.o.) |
9. Vladimír Škoda, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
15.5.2018 |
10. Vladimír Škoda, okres Žďár nad Sázavou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
28.12.1993 |
11. Vladimír Škoda, okres Semily
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Ostatní zpracovatelský průmysl Výstavba bytových a nebytových budov Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
29.1.1996 |
12. Ing. Vladimír Škoda, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti v oblasti informačních technologií Překladatelské a tlumočnické činnosti Univerzální administrativní činnosti |
9.10.1996 |
13. Vladimír Škoda, Osečná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Úprava a spřádání textilních vláken a příze |
10.8.1998 |
14. Vladimír Škoda, okres Benešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba elektřiny |
27.5.2010 |
15. Vladimír Škoda , okres Semily
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům čp. 544-545 v Horní Rokytnici nad Jizerou
Horní Rokytnice 544, 512 44 Rokytnice nad Jizerou |
25.6.2004 22.1.2014 |
16. Vladimír Škoda , okres Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Moravská Huzová
Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov |
23.1.1997 2.10.2004 |
17. Vladimír Škoda , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IMMIG s.r.o. v likvidaci
Grünwaldova 339/1, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice Zaniklý subjekt: 27.5.2014 |
13.9.1996 6.2.1998 |
18. Vladimír Škoda , okres Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Mlékařské a hospodářské družstvo Opočno
Lhota Netřeba 81, Podbřezí, 518 01 Dobruška |
25.6.1999 4.5.2000 |
19. Vladimír Škoda , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HAŠKOV - nemovitosti spol. s r.o.
Za Tiskárnou 327, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov |
22.12.1992 22.12.1992 |
|
HAŠKOV - nemovitosti spol. s r.o.
Za Tiskárnou 327, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov |
22.12.1992 26.3.2001 |
|
HAŠKOV - nemovitosti spol. s r.o.
Za Tiskárnou 327, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov |
22.12.1992 23.7.2001 |
20. Vladimír Škoda , Hranice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
14.1.1998 28.11.2011 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
24.9.1996 14.1.1998 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
26.5.1995 24.9.1996 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.3.1992 28.11.2011 |
|
ONARSAN s.r.o.
Braunerova 563/7, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
10.3.1992 26.5.1995 |
21. Vladimír Škoda , Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
6.2.1995 3.3.1997 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
31.12.1991 6.2.1995 |
|
PSJ Pelhřimov spol. s r.o.
Pelhřimov Zaniklý subjekt: 1.8.2008 |
19.9.1991 31.12.1991 |
Souhrnné informace ke jménu "VLADIMÍR ŠKODA"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu VLADIMÍR ŠKODA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno VLADIMÍR ŠKODA?
Jméno VLADIMÍR ŠKODA je uvedeno v 14 společnostech.
Kolik osob se jménem VLADIMÍR ŠKODA je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 15 osoby jménem VLADIMÍR ŠKODA.