Vladislav Fajt - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vladislav Fajt v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 10 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Vladislav Fajt bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Vladislav Fajt - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Vladislav Fajt
Ústí nad Orlicí |
Firmy: |
2. |
Vladislav Fajt
okres Zlín |
Živnost |
Detaily Vladislav Fajt - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Vladislav Fajt , Ústí nad Orlicí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOFA, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 20.11.2010 |
18.8.2000 20.11.2010 |
|
BOFA, s.r.o.
Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 20.11.2010 |
9.6.2000 20.11.2010 |
|
LIST CF s.r.o. - v likvidaci
Šlapanice u Brna, Lidická 308/10, PSČ 66451 |
30.3.2005 12.1.2007 |
|
Ormilk, a.s.v likvidaci
Žamberk Zaniklý subjekt: 21.9.2019 |
1.1.1994 1.2.1996 |
|
ZEDRUSO strojní družstvo
Horní Libchavy 1, 561 16 Libchavy |
18.3.1994 28.7.2000 |
|
Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci
Libchavy, okr. Ústí n. Orl. |
2.3.2016 | |
Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci
Libchavy, okr. Ústí n. Orl. |
2.3.2016 | |
Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci
Libchavy, okr. Ústí n. Orl. |
3.2.1993 2.3.2016 |
|
Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci
Libchavy, okr. Ústí n. Orl. |
3.2.1993 2.3.2016 |
|
Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci
Libchavy, okr. Ústí n. Orl. |
1.1.1991 3.2.1993 |
|
ZePo, a.s.
Horní Libchavy 1, 561 16 Libchavy |
10.3.1998 15.11.2000 |
|
ZePo, a.s.
Horní Libchavy 1, 561 16 Libchavy |
19.5.1995 27.11.1998 |
Ing. Vladislav Fajt Ústí nad Orlicí - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.3.2016 | Člen statutárního orgánu Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci |
2.3.2016 | Zapsán(-a) jako prokurista Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci |
2.3.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Zemědělské družstvo Libchavy v likvidaci |
2. Vladislav Fajt, okres Zlín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Velkoobchod a maloobchod |
17.2.2003 |
Souhrnné informace ke jménu "Vladislav Fajt"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Vladislav Fajt – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Vladislav Fajt?
Jméno Vladislav Fajt je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Vladislav Fajt je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Vladislav Fajt.