Vojtěch Bareš - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vojtech Bares v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 11 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Vojtech Bares bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Vojtěch Bareš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Vojtěch Bareš
Ph.D.
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Vojtěch Bareš
okres Brno-město |
Živnost |
3. |
Vojtěch Bareš
okres Nymburk |
Živnost |
4. |
Vojtěch Bareš
okres Litoměřice |
Živnost |
5. |
Vojtěch Bareš
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
Detaily Vojtěch Bareš - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Vojtěch Bareš Ph.D. , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
19.9.2016 1.8.2018 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
12.7.2013 19.9.2016 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
21.5.2013 12.7.2013 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
17.9.2010 21.5.2013 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
11.12.2008 17.9.2010 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.7.2007 9.1.2016 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.7.2007 11.12.2008 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.7.2007 11.12.2008 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.7.2007 22.5.2018 |
|
BIOFA CZ s.r.o.
Čerchovská 1981/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.7.2007 19.9.2016 |
|
Bytové družstvo Slezská 2315
Slezská 2315/62, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
21.5.2019 | |
Bytové družstvo Slezská 2315
Slezská 2315/62, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
27.5.2014 21.5.2019 |
|
Společenství vlastníků domu Slezská 2315
Slezská 2315/62, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
6.1.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výzkum a vývoj Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní vzdělávání |
5.12.2012 |
Ing. Vojtěch Bareš PhD. Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.7.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Slezská 2315 |
27.7.2019 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Slezská 2315 |
1.8.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BIOFA CZ s.r.o. ) |
2. Vojtěch Bareš, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění |
5.9.2016 |
3. Vojtěch Bareš, okres Nymburk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Tisk a činnosti související s tiskem Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Podpůrné činnosti pro scénická umění |
14.2.2019 |
4. Vojtěch Bareš, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba nábytku Příprava staveniště Truhlářské práce |
2.9.2020 |
5. Vojtěch Bareš, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání |
20.4.2022 |
Souhrnné informace ke jménu "Vojtěch Bareš"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Vojtěch Bareš – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Vojtěch Bareš?
Jméno Vojtěch Bareš je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Vojtěch Bareš je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Vojtěch Bareš.