ZDENĚK OPATŘIL . - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Zdenek Opatril v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 14 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Zdenek Opatril bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
ZDENĚK OPATŘIL . - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JUDr. Zdeněk Opařil
Praha |
Firmy: |
2. |
Zdeněk Opatřil
okres Svitavy |
Firmy: |
3. |
Zdeněk Opatřil
okres Hodonín |
Firmy: |
4. |
Zdeněk Opatřil
okres Svitavy |
Živnost |
Detaily ZDENĚK OPATŘIL . - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Zdeněk Opařil , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bard klub Praha, z.s. "v likvidaci"
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.2.2024 |
1.8.2023 1.2.2024 |
|
Bard klub Praha, z.s. "v likvidaci"
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.2.2024 |
17.8.2015 30.9.2021 |
|
Evropská unie umění z. s.
Jungmannova 22/9, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
17.6.2016 | |
MORAVIA CONTACT, spol. s r.o.
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
15.7.2014 29.11.2018 |
|
MORAVIA CONTACT, spol. s r.o.
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
15.7.2014 28.12.2018 |
|
MORAVIA CONTACT, spol. s r.o.
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
18.6.1998 15.7.2014 |
|
MORAVIA CONTACT, spol. s r.o.
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
21.9.1995 15.7.2014 |
|
MORAVIA CONTACT, spol. s r.o.
Neustupného 1830/26, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
21.9.1995 18.6.1998 |
|
N-PRAHA s.r.o.
Polní 286, 252 29 Lety |
21.4.1994 31.7.2001 |
|
N-PRAHA s.r.o.
Polní 286, 252 29 Lety |
15.4.1994 26.11.1998 |
|
N-PRAHA s.r.o.
Polní 286, 252 29 Lety |
30.3.1993 15.4.1994 |
|
POLITEX,s.r.o. v likvidaci
Vrchlického 292/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice Zaniklý subjekt: 19.4.2022 |
5.12.2001 5.6.2002 |
JUDr. Zdeněk Opařil Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.8.2023 | Zapsán(-a) jako likvidátor Bard klub Praha, z.s. v likvidaci |
1.12.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Bard klub Praha, z.s. |
28.12.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (MORAVIA CONTACT, spol. s r.o. ) |
2. Zdeněk Opatřil , okres Svitavy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04
Brněnec 54, 569 04 Brněnec |
16.6.2020 | |
Společenství vlastníků pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04
Brněnec 54, 569 04 Brněnec |
14.10.2015 16.6.2020 |
|
Společenství vlastníků pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04
Brněnec 54, 569 04 Brněnec |
4.11.2010 22.10.2015 |
Zdeněk Opatřil okres Svitavy - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.12.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04 |
29.12.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04 |
22.10.2015 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům v Brněnci 54, PSČ 569 04 |
3. Zdeněk Opatřil , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova z.s.
Moravany u Kyjova 73 |
10.5.2023 | |
Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova z.s.
Moravany u Kyjova 73 |
22.6.2016 22.6.2021 |
Zdeněk Opatřil okres Hodonín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.2.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova z.s. |
2.2.2024 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova z.s. |
12.8.2016 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Mužský pěvecký sbor Paníháj Moravany u Kyjova o.s. |
4. Zdeněk Opatřil, okres Svitavy
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce |
1.5.1990 |
Souhrnné informace ke jménu "ZDENĚK OPATŘIL ."
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu ZDENĚK OPATŘIL . – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno ZDENĚK OPATŘIL .?
Jméno ZDENĚK OPATŘIL . je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem ZDENĚK OPATŘIL . je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem ZDENĚK OPATŘIL ..