Zdeněk Opočenský - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Zdenek Opocensky v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 2 historické záznamy. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Zdenek Opocensky bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Zdeněk Opočenský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Zdeněk Opočenský
Praha |
Firmy: |
2. |
Zdeněk Opočenský
Praha |
Živnost |
3. |
Zdeněk Opočenský
Praha |
Firmy: |
Detaily Zdeněk Opočenský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Zdeněk Opočenský , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Fitness Lhotka z.s.
Cholupická 935/41, Kamýk, 142 00 Praha |
12.12.2017 |
Zdeněk Opočenský Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.12.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Fitness Lhotka z.s. |
2. Zdeněk Opočenský, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Chov zvířat pro zájmový chov Výroba nábytku Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní sportovní činnosti Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Velkoobchod a maloobchod |
10.12.1990 |
3. Zdeněk Opočenský , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Družstvo vlastníků domu Litvínovská 291/46, Praha 9 v likvidaci
Litvínovská 291/46, Střížkov (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.10.2013 |
20.10.2004 20.10.2006 |
|
Družstvo vlastníků domu Litvínovská 291/46, Praha 9 v likvidaci
Litvínovská 291/46, Střížkov (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.10.2013 |
19.5.1995 13.8.1997 |
Souhrnné informace ke jménu "Zdeněk Opočenský"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Zdeněk Opočenský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Zdeněk Opočenský?
Jméno Zdeněk Opočenský je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Zdeněk Opočenský je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Zdeněk Opočenský.