Zdeněk Oulehla - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Zdenek Oulehla v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 10 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Zdenek Oulehla bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Zdeněk Oulehla - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Zdeněk Oulehla
Třebíč |
Firmy: |
2. |
Zdeněk Oulehla
okres Prostějov |
Firmy: |
3. |
Ing. Zdeněk Oulehla
okres Prostějov |
Živnost a firmy: |
4. |
Ing. Zdeněk Oulehla
okres Třebíč |
Podnikatel fyz. osoba |
5. |
Zdeněk Oulehla
okres Brno-venkov |
Živnost |
Detaily Zdeněk Oulehla - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Zdeněk Oulehla , Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
OULEHLA s.r.o.
M. Majerové 712/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
4.8.2021 | |
OULEHLA s.r.o.
M. Majerové 712/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
25.1.1996 | |
OULEHLA s.r.o.
M. Majerové 712/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
15.10.2009 4.8.2021 |
|
OULEHLA s.r.o.
M. Majerové 712/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
25.1.1996 4.8.2021 |
|
OULEHLA s.r.o.
M. Majerové 712/35, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
25.1.1996 15.10.2009 |
Ing. Zdeněk Oulehla Třebíč - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.8.2021 | Společník s vkladem OULEHLA s.r.o. |
4.8.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel OULEHLA s.r.o., zmenil adresu. |
4.8.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (OULEHLA s.r.o.) |
2. Zdeněk Oulehla , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
13.1.2023 | |
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
13.1.2023 | |
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
6.1.2016 30.1.2016 |
|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
18.2.2015 6.1.2016 |
|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
22.8.2006 18.2.2015 |
|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
22.8.2006 17.8.2015 |
|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
22.8.2006 6.1.2016 |
Zdeněk Oulehla okres Prostějov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.1.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Že-Stav, s.r.o.) |
13.1.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Že-Stav, s.r.o.) |
30.1.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Že-Stav, s.r.o. ) |
3. Ing. Zdeněk Oulehla , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Tělovýchovná jednota Tištín, z. s.
Tištín 249, 798 29 Tištín |
15.2.2020 | |
Tělovýchovná jednota Tištín, z. s.
Tištín 249, 798 29 Tištín |
18.3.2016 15.2.2020 |
|
Že-Stav, s.r.o.
Víceměřice ev. č. 13, 798 26 Víceměřice |
22.8.2006 18.2.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Nespecializovaný velkoobchod |
7.12.1990 |
Ing. Zdeněk Oulehla okres Prostějov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.2.2015 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Že-Stav, s.r.o. ) |
22.8.2006 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 80 000,-Kč, podíl: 40 % (Že-Stav, s.r.o.) |
4. Ing. Zdeněk Oulehla, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
18.6.1993 |
5. Zdeněk Oulehla, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
23.4.1998 |
Souhrnné informace ke jménu "Zdeněk Oulehla"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Zdeněk Oulehla – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Zdeněk Oulehla?
Jméno Zdeněk Oulehla je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Zdeněk Oulehla je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Zdeněk Oulehla.