Zheng Jun Fen, - - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Zheng Jun Fen v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Zheng Jun Fen není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Zheng Jun Fen, - - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Zheng Jun Fen
Praha |
Firmy: |
2. |
Zheng Jun Fen
Čínská lidová republika |
Firmy: |
3. |
Zheng Jun Fen
Praha |
Firmy: |
4. |
Zheng Jun Fen
Praha |
Firmy: |
Detaily Zheng Jun Fen, - - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Zheng Jun Fen , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
G.F.G. s.r.o.
Pod areálem 368/15, Štěrboholy, 102 00 Praha |
21.8.2014 9.8.2018 |
|
HUA YAN, s.r.o.
Pod areálem 368/15, Štěrboholy, 102 00 Praha |
9.8.2004 |
Zheng Jun Fen Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.8.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (G.F.G. s.r.o. ) |
21.8.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 60 000,-Kč, podíl: 30 % (G.F.G. s.r.o.) |
9.8.2004 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (HUA YAN, s.r.o.) |
2. Zheng Jun Fen , Čínská lidová republika
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GREAT CHINA Trade Co. Ltd. import-export s.r.o.
Střelničná 761/45, Kobylisy, 182 00 Praha |
8.6.1995 |
Zheng Jun Fen Čínská lidová republika - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.6.1995 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (GREAT CHINA Trade Co. Ltd. import-export s.r.o.) |
3. Zheng Jun Fen , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
G.F.G. s.r.o.
Pod areálem 368/15, Štěrboholy, 102 00 Praha |
17.7.2002 21.8.2014 |
|
HUA YAN, s.r.o.
Pod areálem 368/15, Štěrboholy, 102 00 Praha |
5.2.1997 28.2.2000 |
4. Zheng Jun Fen , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HUA YAN, s.r.o.
Pod areálem 368/15, Štěrboholy, 102 00 Praha |
28.2.2000 9.8.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "Zheng Jun Fen, -"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Zheng Jun Fen, - – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Zheng Jun Fen, -?
Jméno Zheng Jun Fen, - je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Zheng Jun Fen, - je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Zheng Jun Fen, -.