TIPCO, spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 2502/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma
TIPCO, spol. s r.o.
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 29. únor 2012
TIPCO, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 29. únor 2012
vymazáno 29. září 2015
TIPCO, spol. s r.o.
zapsáno 29. září 2015
vymazáno 6. září 2016
TIPCO, spol. s r.o. v likvidaci
Sídlo
Kudrnova 16, 150 00 Praha
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 4. červenec 2001
Na Příkopě 958/25, 110 00 Praha
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 3. prosinec 2003
Václavské náměstí 21/831, 110 00 Praha
Předmět podnikání
obchodní činnost
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 30. listopad 1992
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 30. listopad 1992
vymazáno 29. září 2015
směnárenská činnost
zapsáno 19. prosinec 2000
vymazáno 29. září 2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 25. červen 2003
vymazáno 29. září 2015
realitní činnost
zapsáno 1. září 2003
vymazáno 29. září 2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 30. listopad 1992
zapsáno 30. listopad 1992
vymazáno 22. březen 1999
zapsáno 30. listopad 1992
vymazáno 22. březen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. říjen 2007
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. říjen 2015
Zastupování a podepisování: a společnost jedná a za společnost podepisuje ředitel společnosti.
Zastupování a podepisování za společnost: Společnost navenek zastupuje a za společnost podepisuje kterýkoliv z jednatelů, a to samostatně.
zapsáno 30. listopad 1992
Jednatel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
zapsáno 29. únor 2012
vymazáno 29. září 2015
Společníci
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 29. duben 1996
zapsáno 13. červen 1991
vymazáno 29. duben 1996
Ahmad Beuqi
Nizozemské království
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 30. březen 1999
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 30. březen 1999
Lenka Plavnická
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 22. březen 1999
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 22. březen 1999
Talal Meshehdani
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 22. březen 1999
zapsáno 29. duben 1996
vymazáno 22. březen 1999
Lenka Plavnická
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 30. březen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 30. březen 1999
Talal Meshehdani
Praha
Podíl: | Vklad: 40 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 30. březen 1999
zapsáno 22. březen 1999
vymazáno 30. březen 1999
Mgr. Lenka Plavnická
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 30. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
zapsáno 30. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
Talal Meshehdani
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 30. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
zapsáno 30. březen 1999
vymazáno 4. srpen 1999
Mgr. Lenka Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. prosinec 2003
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. prosinec 2003
Talal Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. prosinec 2003
zapsáno 4. srpen 1999
vymazáno 3. prosinec 2003
Mgr. Lenka Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 3. prosinec 2003
vymazáno 3. říjen 2007
zapsáno 3. prosinec 2003
vymazáno 3. říjen 2007
Talal Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 3. prosinec 2003
vymazáno 3. říjen 2007
zapsáno 3. prosinec 2003
vymazáno 3. říjen 2007
Talal Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 3. říjen 2007
vymazáno 22. duben 2008
zapsáno 3. říjen 2007
vymazáno 22. duben 2008
Talal Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 22. duben 2008
vymazáno 29. září 2015
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 29. září 2015
vymazáno 3. říjen 2015
zapsáno 22. duben 2008
vymazáno 3. říjen 2015
Talal Mesedani
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
| Druh podílu: základní |
zapsáno 3. říjen 2015
Základní kapitál
100 000,-Kč
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
TIPCO, spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 20. ledna 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
16193814
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 16193814 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.