KMP, spol. s r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 450/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 25. únor 2023
Obchodní firma
KMP, spol. s r.o.
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 29. březen 2012
KMP, spol. s r.o. v likvidaci
zapsáno 29. březen 2012
vymazáno 25. únor 2023
Sídlo
Hadrovec 111, p. Domažlice
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
Masarykova 162, 344 01 Domažlice
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 20. leden 2010
Filipova Hora 8, 344 01 Tlumačov
zapsáno 20. leden 2010
vymazáno 25. únor 2023
Předmět činnosti
služby v oblastni cestovního ruchu, obchodní činnost, stavební činnost, autoopravárenství, provoz mycí linky a doplňkové služby, zprostředkovatelská činnost, drobná výroba (dřevo, textil)
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
stavitel
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 2. únor 1998
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 25. únor 2023
Statutární orgán
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 2. únor 1998
zapsáno 2. únor 1998
vymazáno 5. září 2001
Jaroslav Řeřicha
Domažlice
Den vzniku funkce: 25. květen 2001
Den zániku funkce: 26. září 2001
zapsáno 5. září 2001
vymazáno 23. říjen 2002
Ondřej Ticháček
Kdyně
Den vzniku funkce: 3. říjen 2002
Den zániku funkce: 10. září 2008
zapsáno 30. říjen 2002
vymazáno 23. říjen 2008
zapsáno 23. říjen 2008
vymazáno 25. únor 2023
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje jednatel společnosti b) podepisování - za společnost je oprávněna podepisovat Anna Peterková - jednatelka
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech jednatel samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel s uvedením jména a funkce
zapsáno 29. březen 2012
vymazáno 25. únor 2023
Společníci
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
Ing. Luděk Mráz
okres Domažlice
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
Anna Peterková
okres Domažlice
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
Ing. Luděk Mráz
okres Domažlice
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 5. září 2001
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 5. září 2001
Anna Peterková
okres Domažlice
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 2. únor 1998
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 2. únor 1998
Anna Peterková
okres Domažlice
zapsáno 2. únor 1998
vymazáno 5. září 2001
zapsáno 2. únor 1998
vymazáno 5. září 2001
Franz Schmidbauer
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 5. září 2001
vymazáno 30. říjen 2002
zapsáno 5. září 2001
vymazáno 30. říjen 2002
Leopold Fink
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 51 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 5. září 2001
vymazáno 30. říjen 2002
zapsáno 5. září 2001
vymazáno 30. říjen 2002
Johann Schwarzfischer
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 30. říjen 2002
vymazáno 19. říjen 2005
zapsáno 30. říjen 2002
vymazáno 19. říjen 2005
Johann Josef Schwarzfischer
Spolková republika Německo
Podíl: | Vklad: 102 000,-Kč |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 19. říjen 2005
vymazáno 25. únor 2023
zapsáno 19. říjen 2005
vymazáno 25. únor 2023
Základní kapitál
kmenové jmění společnosti představuje 102.000,- Kčs
zapsáno 7. červen 1991
vymazáno 16. srpen 1994
102 000,-Kč
zapsáno 16. srpen 1994
vymazáno 25. únor 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
KMP, spol. s r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 15. března 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
16735315
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 16735315 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.