CHESTRA spol. s r.o. – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 1064/KSPL Krajský soud v Plzni
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 5. prosinec 2017
Obchodní firma
CHESTRA společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 20. říjen 1998
CHESTRA spol. s r.o.
zapsáno 20. říjen 1998
vymazáno 5. prosinec 2017
Sídlo
Jesenice u Chebu, pošta 2, 350 12 Cheb
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 20. říjen 1998
Wolkerova 10, 350 02 Cheb
zapsáno 20. říjen 1998
vymazáno 5. prosinec 2017
Předmět podnikání
obstaravatelské a zprostředkovatelské služby
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
obchodní činnost (nákup a prodej)
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
nákup a prodej použitého zboží
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
silniční autodoprava pro vlastní potřebu
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
pronájmy skladovacích prostor
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
pronájmy stavebních strojů a zařízení
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
pronájmy dopravních prostředků
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
silniční motorová doprava
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 5. prosinec 2017
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 5. prosinec 2017
zprostředkovatelská činnost se zaměřením na obchodní činnost
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 5. prosinec 2017
nákup, prodej a přeprava střeliva
zapsáno 1. duben 1994
vymazáno 20. říjen 1998
opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a půjčování zbraní
zapsáno 1. duben 1994
vymazáno 20. říjen 1998
provozování pneuservisu
zapsáno 20. říjen 1998
vymazáno 5. prosinec 2017
Statutární orgán
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. duben 1994
zapsáno 1. duben 1994
vymazáno 1. březen 1996
zapsáno 1. březen 1996
vymazáno 5. prosinec 2017
zapsáno 20. říjen 1998
vymazáno 5. prosinec 2017
Údaje o konkursech
zapsáno 8. březen 2004
vymazáno 5. srpen 2009
Zastupování: společnost zastupuje Petr Vorel Podpisování: k názvu společnosti připojí svůj podpis Petr Vorel
zapsáno 26. listopad 1991
Způsob jednání: a) zastupování - společnost navenek zastupuje jednatel b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis uvedený na podpisovém vzoru
Způsob jednání: a) zastupování - společnost navenek zastupuje jednatel b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis
Způsob jednání: a) společnost navenek zastupují jednatelé b) jednatelé jednají a podepisují každý samostatně tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí jednatel svůj podpis
Usnesením Krajského soudu v Plzni číslo jednací 20 K 4/2004-161 ze dne 20.4.2009, které nabylo právní moci dne 21.5.2009, byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení.
Společníci
Petr Vorel
Cheb
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
Jitka Bačová
Cheb
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
Jarmil Dlouhý
Cheb
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
zapsáno 26. listopad 1991
vymazáno 27. září 1993
Petr Vorel
Cheb
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. březen 1996
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. březen 1996
Jitka Bačová
Cheb
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. březen 1996
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. březen 1996
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 1. březen 1996
Jitka Bačová
Cheb
zapsáno 1. březen 1996
vymazáno 5. prosinec 2017
zapsáno 1. březen 1996
vymazáno 5. prosinec 2017
Jarmil Dlouhý
Cheb
zapsáno 1. březen 1996
vymazáno 5. prosinec 2017
zapsáno 1. březen 1996
vymazáno 5. prosinec 2017
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 27. září 1993
vymazáno 5. prosinec 2017
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
CHESTRA spol. s r.o.
Údaje byly staženy 2. října 2019 z
datové služby justice.cz dle IČO
18234089
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 18234089 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.