I.M.A. EUROS s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 172752/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
Obchodní firma
I.M.A. EUROS s.r.o.
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 29. červen 2016
I.M.A. EUROS s.r.o. v likvidaci
zapsáno 29. červen 2016
vymazáno 16. září 2020
Sídlo
jaurisova 1501/19, 140 00 Praha
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
Jaurisova 1501/19, Nusle, 140 00 Praha
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 16. září 2020
Předmět činnosti
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 16. září 2020
Statutární orgán
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
Roman Balk
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 26. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 26. listopad 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 23. listopad 2015
Andrey Petin
okres Rakovník
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 23. listopad 2015
Sergey Petin
okres Rakovník
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 23. listopad 2015
Roman Balk
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 2. červen 2017
Vasyl Franer
okres Benešov
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 20. březen 2018
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 7. prosinec 2016
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 12. říjen 2016
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 25. říjen 2017
Sergey Petin
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 9. únor 2017
Roman Balk
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 2. červen 2017
vymazáno 1. listopad 2018
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 26. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 1. prosinec 2010
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 16. září 2020
Andrey Petin
Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 12. říjen 2016
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 9. únor 2017
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 25. říjen 2017
vymazáno 16. září 2020
Roman Balk
Praha
Den vzniku funkce: 24. listopad 2010
zapsáno 1. listopad 2018
vymazáno 16. září 2020
Jménem společnosti jedná vždy Nakonechnyy Andriy nar. 14.12.1980 Novorossijská 890, Praha 10 společně s kterýmkoli z dalších jednatelů.
zapsáno 24. listopad 2010
zapsáno 29. červen 2016
vymazáno 16. září 2020
Společníci
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 6. listopad 2013
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 6. listopad 2013
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 6. listopad 2013
vymazáno 25. březen 2014
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 25. březen 2014
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 25. březen 2014
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 23. listopad 2015
zapsáno 25. březen 2014
vymazáno 23. listopad 2015
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 2. červen 2017
zapsáno 23. listopad 2015
vymazáno 2. červen 2017
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 2. červen 2017
vymazáno 1. listopad 2018
zapsáno 2. červen 2017
vymazáno 1. listopad 2018
Igor Chushak
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
Roman Balk
Praha
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 50.00 % |
zapsáno 1. listopad 2018
vymazáno 16. září 2020
zapsáno 1. listopad 2018
vymazáno 16. září 2020
Základní kapitál
200 000,-Kč
zapsáno 24. listopad 2010
vymazáno 16. září 2020
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
I.M.A. EUROS s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 1. října 2020 z
datové služby justice.cz dle IČO
24768642
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 24768642 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.