Pražská izolační s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 48772/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 30. srpen 2024
Obchodní firma
Pragotherm, s.r.o.
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 24. únor 2017
Pražská izolační s.r.o.
zapsáno 24. únor 2017
vymazáno 29. prosinec 2023
Pražská izolační s.r.o. v likvidaci
zapsáno 29. prosinec 2023
vymazáno 30. srpen 2024
Sídlo
Hlavní 108, Praha -Březiněves
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 11. únor 2003
Na hlavní 169, 182 00 Praha -Březiněves
zapsáno 11. únor 2003
vymazáno 20. květen 2009
Na hlavní 14, Březiněves, 182 00 Praha
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 19. prosinec 2011
Na Hlavní 14/41, Březiněves, 182 00 Praha
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 7. květen 2013
Bílenecké náměstí 6/4, Dolní Chabry, 184 00 Praha
zapsáno 7. květen 2013
vymazáno 6. červen 2019
Holečkova 219/121, Košíře, 150 00 Praha
zapsáno 6. červen 2019
vymazáno 30. srpen 2024
Předmět podnikání
izolatérství.
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 20. květen 2009
specializovaný maloobchod
zapsáno 11. únor 2003
vymazáno 20. květen 2009
velkoobchod
zapsáno 11. únor 2003
vymazáno 20. květen 2009
zprostředkování obchodu
zapsáno 11. únor 2003
vymazáno 20. květen 2009
zprostředkování služeb
zapsáno 11. únor 2003
vymazáno 20. květen 2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
reklamní činnost a marketing
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
dokončovací stavební práce
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
specializované stavební činnosti
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
činnost technických poradců v oblasti revitalizace panelových domů
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 20. květen 2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 20. květen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 30. srpen 2024
izolatérství
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 30. srpen 2024
projektová činnost ve výstavbě
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 30. srpen 2024
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 30. srpen 2024
Statutární orgán
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 17. duben 2000
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 20. květen 2009
Radek Kubálek
okres Praha-západ
Den vzniku funkce: 20. listopad 1996
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 2. březen 2016
Radek Kubálek
Praha
Den vzniku funkce: 20. listopad 1996
Den zániku funkce: 15. květen 2019
zapsáno 2. březen 2016
vymazáno 6. červen 2019
Jaromír Šulc
Praha
Den vzniku funkce: 15. květen 2019
Den zániku funkce: 8. leden 2022
zapsáno 6. červen 2019
vymazáno 20. září 2023
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají jednatelé a to každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoliv z jednatelů připojí k obchodnímu jménu společnosti svůj podpis s dodatkem \"jednatel\".
zapsáno 20. listopad 1996
Za společnost jedná jednatel Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané či vytištěné firmě připojí svůj podpis jednatel.
zapsáno 29. prosinec 2023
vymazáno 30. srpen 2024
Společníci
Martin Řezníček
okres Bruntál
Podíl: | Vklad: 800 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 24. únor 2015
vymazáno 6. červen 2019
zapsáno 24. únor 2015
vymazáno 6. červen 2019
Otto Chramosta
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 10. prosinec 1998
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 10. prosinec 1998
Martin Řípa
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 17. duben 2000
zapsáno 10. prosinec 1998
vymazáno 17. duben 2000
Radek Kubálek
Opava
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 17. duben 2000
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 17. duben 2000
Radek Kubálek
Opava
Podíl: | Vklad: 100 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 17. duben 2000
vymazáno 6. listopad 2006
zapsáno 17. duben 2000
vymazáno 6. listopad 2006
Radek Kubálek
Opava
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 13. srpen 2007
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 13. srpen 2007
Martin Řezníček
Krnov
Podíl: | Vklad: 20 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 13. srpen 2007
zapsáno 6. listopad 2006
vymazáno 13. srpen 2007
Radek Kubálek
Opava
Podíl: | Vklad: 800 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 20. květen 2009
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 20. květen 2009
Radek Kubálek
okres Praha-západ
Podíl: | Vklad: 800 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 19. prosinec 2011
zapsáno 20. květen 2009
vymazáno 19. prosinec 2011
Martin Řezníček
Krnov
Podíl: | Vklad: 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 19. prosinec 2011
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 19. prosinec 2011
Radek Kubálek
okres Praha-západ
Podíl: | Vklad: 3 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 2. březen 2016
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 2. březen 2016
Martin Řezníček
okres Bruntál
Podíl: | Vklad: 800 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 20.00 % |
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 24. únor 2015
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 24. únor 2015
Radek Kubálek
Praha
Podíl: | Vklad: 3 200 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 80.00 % |
zapsáno 2. březen 2016
vymazáno 6. červen 2019
zapsáno 2. březen 2016
vymazáno 6. červen 2019
Jaromír Šulc
Praha
Podíl: | Vklad: 4 000 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 100.00 % |
zapsáno 6. červen 2019
vymazáno 30. srpen 2024
zapsáno 6. červen 2019
vymazáno 30. srpen 2024
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 20. listopad 1996
vymazáno 13. srpen 2007
1 000 000,-Kč
zapsáno 13. srpen 2007
vymazáno 19. prosinec 2011
4 000 000,-Kč
zapsáno 19. prosinec 2011
vymazáno 30. srpen 2024
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Pražská izolační s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 17. září 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
25089803
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25089803 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.