SRPICE s.r.o. v likvidaci – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
C 50480/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 14. červenec 2023
Obchodní firma
SAVINO CONSULTING s.r.o.
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. prosinec 2000
SAVINO & PARTNERS s.r.o.
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 9. únor 2007
Skutek Utek s.r.o.
zapsáno 9. únor 2007
vymazáno 6. duben 2007
Savino Real Estate s.r.o.
zapsáno 6. duben 2007
vymazáno 31. prosinec 2013
SRPICE s.r.o. v likvidaci
zapsáno 31. prosinec 2013
vymazáno 14. červenec 2023
Sídlo
Krkonošská 5, Praha
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. červen 1998
U Kanálky 7, 120 00 Praha
zapsáno 12. červen 1998
vymazáno 11. leden 2000
Vojtěšská 6, 110 00 Praha
zapsáno 11. leden 2000
vymazáno 3. červen 2009
Tyršova 1833/9, 120 00 Praha
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 17. květen 2012
Jeronýmova 750/3, Žižkov, 130 00 Praha
zapsáno 17. květen 2012
vymazáno 14. červenec 2023
Předmět podnikání
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
činnost organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
realitní kancelář
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
poradenská činnost v oblasti obchodu
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
marketing-průzkum a vyhodnocování trhu
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 3. červen 2009
daňové poradenství dle osvědčení evidenční číslo 00003058
zapsáno 11. leden 2000
vymazáno 8. březen 2010
reklamní činnost
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 3. červen 2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 3. červen 2009
vydavatelství
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 3. červen 2009
pronájem a půjčování věcí movitých
zapsáno 29. prosinec 2000
vymazáno 3. červen 2009
pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
zapsáno 29. prosinec 2000
vymazáno 14. červenec 2023
organizační zajištění správy nemovitostí
zapsáno 29. prosinec 2000
vymazáno 3. červen 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 13. březen 2023
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 13. březen 2023
Statutární orgán
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. prosinec 2000
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. květen 2008
zapsáno 27. únor 2004
vymazáno 14. září 2004
zapsáno 14. září 2004
vymazáno 28. květen 2008
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 3. červen 2009
Piero Giovannini
Praha
Den vzniku funkce: 26. leden 2004
Den zániku funkce: 22. květen 2009
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 3. červen 2009
Giovanni Bonacchi
Praha
Den vzniku funkce: 22. květen 2009
Den zániku funkce: 19. prosinec 2013
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 31. prosinec 2013
Jednatel jedná jménem společnosti navenek samostatně a podepisuje se tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis uvedený na podpisovém vzoru.
Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti.
zapsáno 12. prosinec 2000
zapsáno 31. prosinec 2013
vymazáno 10. červen 2015
zapsáno 10. červen 2015
vymazáno 23. březen 2018
zapsáno 23. březen 2018
vymazáno 14. červenec 2023
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 3. červen 2009
zapsáno 27. únor 2004
vymazáno 28. únor 2006
zapsáno 28. únor 2006
vymazáno 23. říjen 2007
zapsáno 23. říjen 2007
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 17. září 2011
vymazáno 12. březen 2012
Společníci
CONSULTING GROUP PRAHA s.r.o. IČO: 26147734
Vojtěšská 6, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 150 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 15 %. |
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 17. září 2011
MEISL, s.r.o. IČO: 26486831
Vojtěšská 6/211, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 125 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 12,5% |
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 17. září 2011
Andrade Limited
Podíl: | Vklad: 125 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 12,5% |
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 12. duben 2011
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 12. duben 2011
S Square s.r.o. IČO: 27567087
Vojtěšská 6/211, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 7. říjen 2009
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 7. říjen 2009
Savino Holding s.r.o. IČO: 27135691
Vojtěšská 6/211, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 5.00 % |
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 3. červen 2009
vymazáno 17. září 2011
EURO PROFIT s.r.o. IČO: 25772856
Vojtěšská 6/211, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 5.00 % |
zapsáno 7. říjen 2009
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 7. říjen 2009
vymazáno 17. září 2011
ESSE.RE s.r.o. IČO: 28863917
Vojtěšská 6/211, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 7. říjen 2009
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 7. říjen 2009
vymazáno 17. září 2011
EXITE EUROPE s..r.o. IČO: 27417115
Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 125 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 12,5% |
zapsáno 12. duben 2011
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 12. duben 2011
vymazáno 17. září 2011
SAVINO & PARTNERS a.s IČO: 27451496
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 750 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 75.00 % |
zapsáno 17. září 2011
vymazáno 12. červenec 2017
zapsáno 17. září 2011
vymazáno 12. červenec 2017
TSC Import s.r.o. IČO: 28414535
Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 17. září 2011
vymazáno 23. únor 2017
zapsáno 17. září 2011
vymazáno 23. únor 2017
TSC Import s.r.o. IČO: 28414535
Máchova 439/27, Vinohrady, 120 00 Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25.00 % |
zapsáno 23. únor 2017
vymazáno 14. červenec 2023
zapsáno 23. únor 2017
vymazáno 14. červenec 2023
SAVINO & PARTNERS a.s. IČO: 27451496
Máchova 838/18, Vinohrady, 120 00 Praha
Podíl: | Vklad: 750 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 75.00 % |
zapsáno 12. červenec 2017
vymazáno 14. červenec 2023
zapsáno 12. červenec 2017
vymazáno 14. červenec 2023
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. červen 1998
Luca Savino
Praha
Podíl: | Vklad: 80 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. červen 1998
vymazáno 12. prosinec 2000
zapsáno 12. červen 1998
vymazáno 12. prosinec 2000
Eva Fišerová
okres České Budějovice
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. prosinec 2000
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. prosinec 2000
Luca Savino
Praha
Podíl: | Vklad: 450 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 4. červenec 2001
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 4. červenec 2001
Luca Savino
Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25 %. |
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 28. květen 2008
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 28. květen 2008
Eva Fišerová
okres České Budějovice
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. únor 2006
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. únor 2006
Luca Savino
Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 25 %. |
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 3. červen 2009
zapsáno 28. květen 2008
vymazáno 3. červen 2009
Eva Savino
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 28. únor 2006
vymazáno 7. říjen 2009
zapsáno 28. únor 2006
vymazáno 7. říjen 2009
Giovanni Bonacchi
Praha
Podíl: | Vklad: 125 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. květen 2008
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. květen 2008
Piero Giovannini
Praha
Podíl: | Vklad: 125 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. květen 2008
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 28. květen 2008
Angelo Barni
Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 8. březen 2010
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 8. březen 2010
Luisa Tono
Praha
Podíl: | Vklad: 50 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
| Obchodní podíl: 5 %. |
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 3. červen 2009
zapsáno 4. červenec 2001
vymazáno 3. červen 2009
Angelo Barni
Praha
Podíl: | Vklad: 250 000,-Kč |
| Splaceno: 100.00% |
zapsáno 8. březen 2010
vymazáno 17. září 2011
zapsáno 8. březen 2010
vymazáno 17. září 2011
Základní kapitál
100 000,-Kč
zapsáno 5. březen 1997
vymazáno 12. prosinec 2000
1 000 000,-Kč
zapsáno 12. prosinec 2000
vymazáno 14. červenec 2023
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
SRPICE s.r.o. v likvidaci.
Údaje byly staženy 2. srpna 2023 z
datové služby justice.cz dle IČO
25110993
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25110993 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.