Lesní družstvo Chraňbož – obchodní rejstřík, úplný výpis
Spisová značka
Dr 450/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
Obchodní firma
Lesní družstvo Chraňbož
Sídlo
Leština u Světlé 145, 582 86 Leština u Světlé
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 29. květen 2014
Leština u Světlé 145, 582 86 Leština u Světlé
zapsáno 29. květen 2014
vymazáno 18. duben 2015
Leština u Světlé 145, 582 86 Leština u Světlé
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 11. únor 2017
Leština u Světlé 18, 582 86 Leština u Světlé
zapsáno 11. únor 2017
vymazáno 16. květen 2022
Leština u Světlé 167, 582 86 Leština u Světlé
Předmět podnikání
myslivost
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
lesnictví
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
podporovati hospodářský rozvoj svých členů a napomáhati jim v plnění jejich úkolů hospodářských, sociálních a kulturních a pečovati o povznesení lesního hospodářství členů družstva
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
získávat lesy do nedílného vlastnictví, získává a zřizuje společná zařízení sloužící ku prospěchu družstva
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
rybolov
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
pěstovat družstevní život mezi členy, spolupracovat se zájmovými složkami, zabývajícími se zvelebováním lesního hospodářství a hájit zájmy svých členů jak společně, tak i jednotlivě
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. červenec 2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zapsáno 2. březen 1999
vymazáno 7. červenec 2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 28. duben 2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: *poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost * činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov * diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky *nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin * zprostředkování obchodu a služeb * velkoobchod a maloobchod * realitní činnost, správa a údržba nemovitostí * mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
zapsáno 28. duben 2017
vymazáno 16. květen 2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: *poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost * činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov * diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky *nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin * zprostředkování obchodu a služeb * velkoobchod a maloobchod * nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. * mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Statutární orgán
Město Golčův Jeníkov IČO: 00267406
Golčův Jeníkov, Nám. T.G.Masaryka 110, PSČ 582 82
Den vzniku funkce: 21. duben 2009
Den zániku funkce: 10. prosinec 2014
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Místopředseda představenstva
Obec Leština u Světlé IČO: 00267783
č.p. 51, 582 86 Leština u Světlé
Den vzniku funkce: 21. duben 2009
Den zániku funkce: 10. prosinec 2014
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Obec Číhošť IČO: 00267295
č.p. 44, 582 87 Číhošť
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Obec Chrtníč IČO: 00267546
č.p. 52, 582 82 Chrtníč
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Obec Vlkaneč IČO: 00236608
č.p. 20, 285 64 Vlkaneč
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Obec Skryje IČO: 00580074
č.p. 23, 582 82 Skryje
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Město Habry IČO: 00267422
Žižkovo nám. 66, 582 81, Habry
Den vzniku členství: 21. duben 2009
Den zániku členství: 10. prosinec 2014
zapsáno 7. červenec 2009
vymazáno 18. duben 2015
Obec Chrtníč IČO: 00267546
Chrtníč 52, 582 82 Chrtníč
Den vzniku funkce: 10. prosinec 2014
Den zániku funkce: 10. prosinec 2018
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Místopředseda představenstva
Obec Vlkaneč IČO: 00236608
Vlkaneč 20, 285 64 Vlkaneč
Den vzniku funkce: 10. prosinec 2014
Den zániku funkce: 10. prosinec 2018
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Město Golčův Jeníkov IČO: 00267406
Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Leština u Světlé IČO: 00267783
Leština u Světlé 51, 582 86 Leština u Světlé
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Číhošť IČO: 00267295
Číhošť 44, 582 87 Číhošť
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Skyje IČO: 00580074
Skryje 23, 582 82 Skryje
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Město Habry IČO: 00267422
Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. prosinec 2000
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 7. prosinec 2000
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 21. září 2001
zapsáno 7. prosinec 2000
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 7. prosinec 2000
vymazáno 11. srpen 2003
zapsáno 21. září 2001
vymazáno 11. srpen 2003
Anna Kunášková
okres Kutná Hora
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
Vlasta Zezuláková
okres Kutná Hora
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
MVDr. Václav Bukač
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
Stanislav Pavlas
okres Kutná Hora
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
Josef Vrána
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
MVDr. Václav Bukač
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 25. leden 2007
Den vzniku členství: 25. leden 2007
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
Místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Forejt
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 25. leden 2007
Den vzniku členství: 25. leden 2007
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
Evžen Šembera
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. leden 2007
Den zániku členství: 16. prosinec 2008
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 25. únor 2009
Jaroslav Urban
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. leden 2007
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
Josef Vrána
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. leden 2007
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
Josef Rak
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 25. leden 2007
zapsáno 2. květen 2007
vymazáno 7. červenec 2009
Jiří Rainiš
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku členství: 16. prosinec 2008
zapsáno 25. únor 2009
vymazáno 7. červenec 2009
Jiří Rainiš
okres Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 7. leden 2003
Den zániku funkce: 25. leden 2007
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 20. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
Místopředseda představenstva
Václav Bárta
Česká republika
Den vzniku funkce: 7. leden 2003
Den zániku funkce: 25. leden 2007
Den vzniku členství: 1. leden 2003
Den zániku členství: 25. leden 2007
zapsáno 11. srpen 2003
vymazáno 2. květen 2007
Obec Chrtníč IČO: 00267546
Chrtníč 52, 582 82 Chrtníč
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2018
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Místopředseda představenstva
Město Golčův Jeníkov IČO: 00267406
Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2018
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Vlkaneč IČO: 00236608
Vlkaneč 20, 285 64 Vlkaneč
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Leština u Světlé IČO: 00267783
Leština u Světlé 51, 582 86 Leština u Světlé
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Číhošť IČO: 00267295
Číhošť 44, 582 87 Číhošť
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 20. listopad 2022
vymazáno 21. červen 2023
Obec Skryje IČO: 00580074
Skryje 23, 582 82 Skryje
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Město Habry IČO: 00267422
Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 8. srpen 2021
vymazáno 21. červen 2023
Město Habry IČO: 00267422
Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry
Den vzniku funkce: 1. leden 2023
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Místopředseda představenstva
Město Golčův Jeníkov IČO: 00267406
Nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov
Den vzniku funkce: 1. leden 2023
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Chrtníč IČO: 00267546
Chrtníč 52, 582 82 Chrtníč
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Vlkaneč IČO: 00236608
Vlkaneč 20, 285 64 Vlkaneč
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Leština u Světlé IČO: 00267783
Leština u Světlé 51, 582 86 Leština u Světlé
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Číhošť IČO: 00267295
Číhošť 44, 582 87 Číhošť
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Skryje IČO: 00580074
Skryje 23, 582 82 Skryje
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Při výkonu funkce zastupuje
Zastupování a podepisování: Jménem družstva jedná ve všech věcech představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkony představenstva pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
Jménem družstva jedná ve všech věcech představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Právní úkony představenstva pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popřípadě místopředseda) a další člen představenstva.
Kontrolní komise
Předseda kontrolní komise
Obec Kámen IČO: 00267597
Kámen 53, 582 42 Kámen
Den vzniku funkce: 10. prosinec 2014
Den zániku funkce: 10. prosinec 2018
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Nová Ves u Leštiny IČO: 00267929
Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Rybníček IČO: 00268178
Rybníček 2, 582 82 Rybníček
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Čejkovice IČO: 00498602
Čejkovice 40, 286 01 Čejkovice
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Zbýšov IČO: 00236659
Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Obec Okřesaneč IČO: 00236284
Okřesaneč 8, 286 01 Okřesaneč
Den vzniku členství: 10. prosinec 2014
Den zániku členství: 10. prosinec 2018
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 22. květen 2019
Předseda kontrolní komise
Obec Kámen IČO: 00267597
Kámen 53, 582 42 Kámen
Den vzniku funkce: 11. prosinec 2018
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Nová Ves u Leštiny IČO: 00267929
Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Rybníček IČO: 00268178
Rybníček 2, 582 82 Rybníček
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Čejkovice IČO: 00498602
Čejkovice 40, 286 01 Čejkovice
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Zbýšov IČO: 00236659
Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Obec Okřesaneč IČO: 00236284
Okřesaneč 8, 286 01 Okřesaneč
Den vzniku členství: 11. prosinec 2018
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 15. červenec 2020
vymazáno 21. červen 2023
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 21. červen 2023
Předseda kontrolní komise
Obec Kámen IČO: 00267597
Kámen 53, 582 42 Kámen
Den vzniku funkce: 1. leden 2023
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Obec Nová Ves u Leštiny IČO: 00267929
Nová Ves u Leštiny 33, 582 82 Nová Ves u Leštiny
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Rybníček IČO: 00268178
Rybníček 2, 582 82 Rybníček
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Čejkovice IČO: 00498602
Čejkovice 40, 286 01 Čejkovice
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Zbýšov IČO: 00236659
Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Obec Okřesaneč IČO: 00236284
Okřesaneč 8, 286 01 Okřesaneč
Den vzniku členství: 1. leden 2023
Při výkonu funkce zastupuje
Při výkonu funkce zastupuje
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 18. duben 2015
vymazáno 18. duben 2015
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 7. únor 2020
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 7. únor 2020
vymazáno 15. červenec 2020
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 8. srpen 2021
Při výkonu funkce zastupuje
zapsáno 22. květen 2019
vymazáno 20. listopad 2022
Základní kapitál
52 000,-Kč
zapsáno 12. září 1996
vymazáno 18. duben 2015
Úplný výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík
Tato stránka obsahuje úplný výpis
údajů firmy
Lesní družstvo Chraňbož.
Údaje byly staženy 29. června 2024 z
datové služby justice.cz dle IČO
25256599
a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny.
Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob.
Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25256599 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.
Výpis z obchodního (spolkového) rejstříku uváděný na stránkách serveru Kurzy.cz má pouze informativní hodnotu k datu uvedenému v záhlaví výpisu, nenahrazuje oficiální výpis z obchodního (spolkového) rejstříku
a nelze jej použít při právních úkonech, např. při jednáních se státními úřady. Oficiální výpis je možné pořídit u libovolného rejstříkového soudu, v jakékoli notářské kanceláři, na obecním či městském úřadě
a na pobočkách pošty se službou Czech POINT.
Zdroje dat:
Kurzy.cz zobrazují výhradně jen takové údaje, jenž jsou poskytovány jako otevřená data, případně data, která jsou zveřejněna orgánem státní správy,
nebo je Kurzy.cz jako zpracovatel osobních údajů získaly na základě smlouvy s jiným správcem (aktuálně katalog ŽivéFirmy.cz). Veškeré osobní údaje jsou zveřejňovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobné informace o právech subjektu údajů, rozsahu a oprávněnosti zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu
Zpracování osobních údajů z veřejných zdrojů
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email
info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale
z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více).
Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy
kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce
KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email
info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu.
Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce
Zdroje.
Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.